Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Viviance AG new education in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
24.07.1996
Deletion from the commercial register
15.11.2004
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
St. Gallen
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.3.041.084-6
UID/VAT
CHE-108.452.033
Sector
IT services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Entwicklung und Umsetzung von Bildungsangeboten, sowohl in herkömmlicher Form, als auch auf der Basis moderner Multimedia und Internet-Technologien. Die Gesellschaft kann Betriebsstätten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, veräussern, halten und belasten, Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten sowie Patente und Lizenzen erwerben und veräussern.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
ALH Plano AG in Liquidation | Zürich | <2004 | 14.11.2004 |
Other company names
Past and translated company names
- Viviance SA new education
- Viviance Ltd new education
- Viviance AG new education
- Viviance AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Viviance AG new education in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2542904, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Viviance AG new education in Liquidation, in St. Gallen, CH-320.3.041.084-6, Entwicklung und Umsetzung von Bildungsangeboten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2002, S. 11, Publ. 467148). Das Konkursverfahren wurde mit Verfügung des Konkursrichters des Kreisgerichts St. Gallen vom 02.11.2004 als geschlossen erklärt. Die Gesellschaft wird von Amtes wegen gelöscht.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Viviance AG new education, in St. Gallen, Entwicklung und Umsetzung von Bildungsangeboten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2002, S. 10, Publ. 388270).
Firma neu:
Viviance AG new education in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Auflösung der Gesellschaft durch Konkurs gemäss Konkurserkenntnis des Konkursrichters des Bezirksgerichts St. Gallen vom 23.04.2002.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Viviance AG new education, in St. Gallen, Entwicklung und Umsetzung von Bildungsangeboten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2001, S. 7762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ignatz, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Niederwil SG (Oberbüren), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohorst, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casserlöv, Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjö Duvnäs (S), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahle, Patrick, schwedischer Staatsangehöriger, in Lidingö (S), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter-Seuling, Ursula, von Zollikon und Kölliken, in Lustmühle (Teufen AR), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Donkor, Charles, von Boswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Kingston, Paul Jeremiah, britischer Staatsangehöriger, in Warwickshire (GB), mit Kollektivprokura zu zweien;
Widén, Lars Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Alvsjo (S), mit Kollektivprokura zu zweien.