Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Verein Hochschule für Wirtschaft und Tourismus Chur
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
20.02.1995
Deletion from the commercial register
15.11.2007
Legal form
Association
Legal headquarters of the company
Chur
Commercial Registry Office
GR
Commercial register number
CH-350.6.000.135-9
UID/VAT
CHE-104.166.611
Sector
University of applied sciences
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Träger der Hochschule für Wirtschaft und Tourismus (HWT) Chur, wahrt die Interessen der HWT Chur auf Ebene Teilschulen, auf Ebene Fachhochschule Ostschweiz und auf nationaler Ebene, wahrt die Interessen der HWT Chur gegenüber Behörden, Politik und Wirtschaft, koordiniert seine Aktivitäten mit dem Träger der Hochschule für Technik und Architektur (HTA) Chur und leistet der HWT Chur ordentliche und ausserordentliche Beiträge.
Other company names
Past and translated company names
- Trägerverein HWV Chur
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Verein Hochschule für Wirtschaft und Tourismus Chur
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4201342, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Verein Hochschule für Wirtschaft und Tourismus Chur, in Chur, CH-350.6.000.135-9, Träger der Hochschule für Wirtschaft und Tourismus (HWT) Chur, wahrt die Interessen der HWT Chur auf Ebene Teilschulen, auf Ebene Fachhochschule Ostschweiz und auf nationaler Ebene. Verein (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2004, S. 9, Publ. 2290424). Der Verein hat sich mit Generalversammlungsbeschluss vom 06.09.2004 aufgelöst. Die Liquidation ist durchgeführt. Der Verein wird im Handelsregister gelöscht.
Publication number: 2290424, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Verein Hochschule für Wirtschaft und Tourismus Chur, in Chur, Träger der Hochschule für Wirtschaft und Tourismus (HWT) Chur, Verein (SHAB Nr. 229 vom 25.11.1998, S. 8055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Max, von Muhen, in Zizers, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baldegger, Dr. Urs, von Jonschwil, in Altstätten, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Just, Andrea, von Maienfeld, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Trägerverein HWV Chur, in Chur, Verein (SHAB Nr. 20 vom 30.01.1998, S. 725).
Statutenänderung:
16.06.1998.
Name neu:
Verein Hochschule für Wirtschaft und Tourismus Chur.
Zweck neu:
Träger der Hochschule für Wirtschaft und Tourismus (HWT) Chur, wahrt die Interessen der HWT Chur auf Ebene Teilschulen, auf Ebene Fachhochschule Ostschweiz und auf nationaler Ebene, wahrt die Interessen der HWT Chur gegenüber Behörden, Politik und Wirtschaft, koordiniert seine Aktivitäten mit dem Träger der Hochschule für Technik und Architektur (HTA) Chur und leistet der HWT Chur ordentliche und ausserordentliche Beiträge.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand bestehend aus dem Präsidenten und max. 22 weiteren Mitgliedern, Ausschuss, Direktion und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peder, Beni, von Chur und Tujetsch, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Dieter, von Chur und Thal, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.