Address
Müller-Friedberg-Strasse 3
9000 St. Gallen
Reports for Varnbüel St. Gallen - Wohnheim für Jugendliche in Ausbildung
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Varnbüel St. Gallen - Wohnheim für Jugendliche in Ausbildung
- Varnbüel St. Gallen - Wohnheim für Jugendliche in Ausbildung in St. Gallen is an Association from the sector «Operation of other homes (excluding holiday homes)». Varnbüel St. Gallen - Wohnheim für Jugendliche in Ausbildung is active.
- The management of the organization Varnbüel St. Gallen - Wohnheim für Jugendliche in Ausbildung consists of 8 persons. The foundation of the organization took place on 17.03.1993.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 23.02.2017.
- The reported UID is CHE-107.378.925.
Management (8)
newest members of the committee
Brigitte Seifert,
Thomas Angehrn,
Beat Fritsche,
Hans-Jürg Rostetter,
Rolf Stüdli
newest authorized signatories
Beat Fritsche,
Regula Sonderegger Kupferschmid,
Elsa Pfister,
Bernadette Näf-Wetzel
Commercial register information
Entry in the commercial register
17.03.1993
Legal form
Association
Legal headquarters of the company
St. Gallen
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.6.035.393-3
UID/VAT
CHE-107.378.925
Sector
Operation of other homes (excluding holiday homes)
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Führung eines Wohnheims für Jugendliche in Ausbildung, die nicht mehr in ihrer bisherigen Wohnsituation leben können und noch pädagogische Betreuung im Wohn- und Freizeitbereich benötigen; kann weitere sozialpädagogisch betreute Wohnmöglichkeiten für Jugendliche schaffen. Mittel neu: Jahresbeiträge, Erträge aus dem Betrieb des Wohnheimes und weiterer sozialpädagogisch betreuter Wohnmöglichkeiten, Beiträge von öffentlichen Körperschaften und gemeinnützigen Institutionen, Zuwendungen Privater [bisher: Mittel: Mitglieder- und Gönnerbeiträge, Pensionsgelder, Beiträge der öffentlichen Hand, Beiträge von gemeinnützigen Institutionen, Spenden, Schenkungen und Legate].
Other company names
Past and translated company names
- Verein Lehrlingswohnheim Varnbüel St. Gallen
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Varnbüel St. Gallen - Wohnheim für Jugendliche in Ausbildung
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3366625, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Varnbüel St. Gallen - Wohnheim für Jugendliche in Ausbildung, in St. Gallen, CHE-107.378.925, Verein (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2013, Publ. 1177499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marfurt-Jahn, Angela, von Luzern, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, Thomas, von Muolen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seifert, Brigitte, österreichische Staatsangehörige, in Altstätten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1177499, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Varnbüel St. Gallen - Wohnheim für Jugendliche in Ausbildung, in St. Gallen, CH-320.6.035.393-3, Verein (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2010, S. 11, Publ. 5867844).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diggelmann, Jürg, von Fischenthal, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner Hunziker, Brigit, von Ebnat-Kappel und Oberkulm, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoby, Doris, von Zürich und Walenstadt, in Flawil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinmeier, Michael, von Lohn SH, in Heiden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritsche, Beat, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Appenzell und St. Gallen, Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Sonderegger Kupferschmid, Regula, von Balgach, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sonderegger, Regula, Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Rostetter, Hans-Jürg, von Ferrera, in Untereggen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marfurt-Jahn, Angela, von Luzern, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5867844, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Varnbüel St. Gallen - Wohnheim für Jugendliche in Ausbildung, in St. Gallen, CH-320.6.035.393-3, Verein (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2005, S. 10, Publ. 2687046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Angelika, von Nottwil, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ben Soltane, Moncef, tunesischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner Hunziker, Brigit, von Ebnat-Kappel und Oberkulm, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritsche, Beat, von Appenzell und St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hoby, Doris, von Zürich und Walenstadt, in Flawil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sonderegger, Regula, von Balgach, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinmeier, Michael, von Lohn SH, in Heiden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stüdli, Rolf, von Degersheim, in Rorschacherberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Elsa, von Bäretswil und Wädenswil, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.