Reports for URBAN GURUS AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout URBAN GURUS AG
- URBAN GURUS AG in Zürich is a Company limited by shares (AG) from the sector «Other services: entertainment and recreation». URBAN GURUS AG is active.
- The management consists of one person. The company was founded on 23.09.2019.
- The company has last modified its commercial register entry on 29.01.2024. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The reported UID is CHE-329.345.527.
- Companies with the same address as URBAN GURUS AG: Choice AG, Eleway GmbH, face factory GmbH.
Commercial register information
Entry in the commercial register
23.09.2019
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.047.829-3
UID/VAT
CHE-329.345.527
Sector
Other services: entertainment and recreation
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Veranstaltungen und Organisation von Rückzugsmöglichkeiten für Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Sport, insbesondere für Aus-/Weiterbildung, Training und Coaching der einzelnen Teilnehmer. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Other company names
Past and translated company names
- URBAN GURUS Ltd.
- URBAN GURUS SA
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: URBAN GURUS AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005946035, Commercial Registry Office Zurich, (20)
URBAN GURUS AG, in Zürich, CHE-329.345.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2022, Publ. 1005558248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banz, Dr. Oliver, von Zürich, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Christian, von Santa Maria in Calanca, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005558248, Commercial Registry Office Zurich, (20)
URBAN GURUS AG, in Zürich, CHE-329.345.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2019, Publ. 1004724100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzle, Christina, von Gossau (SG), in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Christian, von Santa Maria in Calanca, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eglisau].
Publication number: HR01-1004724100, Commercial Registry Office Zurich, (20)
URBAN GURUS AG (URBAN GURUS SA) (URBAN GURUS Ltd.), in Zürich, CHE-329.345.527, Kämbelgasse 4, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.09.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Veranstaltungen und Organisation von Rückzugsmöglichkeiten für Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Sport, insbesondere für Aus-/Weiterbildung, Training und Coaching der einzelnen Teilnehmer. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Banz, Dr. Oliver, von Zürich, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Christian, von Santa Maria in Calanca, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzle, Christina, von Gossau (SG), in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.