Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for UBS Group Funding (Switzerland) AG in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
14.11.2016
Deletion from the commercial register
25.01.2021
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.043.940-4
UID/VAT
CHE-372.844.530
Sector
Services for banks and credit institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Emission von Kapitalmarktinstrumenten, welche gemäss den anwendbaren Gesetzen und Regelungen zur Erfüllung der Erfordernisse von zusätzlichem Kernkapital und/oder von Schuldinstrumenten zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen der UBS Group AG oder einer oder mehrerer ihrer konsolidierten Tochtergesellschaften dienen, und die Weitergabe der Erlöse solcher Emissionen an eine oder mehrere Konzerngesellschaften. Die Weitergabe kann in Form von Darlehen oder anderen Arten der Finanzierungen erfolgen, deren Bedingungen nicht notwendigerweise Marktbedingungen entsprechen müssen. Die Gesellschaft ist Teil des Konzerns, der von UBS Group AG als Muttergesellschaft kontrolliert wird. Sie kann die Interessen der Konzernmuttergesellschaft oder anderer Konzerngesellschaften fördern.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | 17.11.2016 | 24.01.2021 |
Other company names
Past and translated company names
- UBS Group Funding (Switzerland Inc. in liquidation)
- UBS Group Funding (Switzerland SA en liquidation)
- UBS Group Funding Switzerland AG
- UBS Group Funding (Switzerland Inc.)
- UBS Group Funding (Switzerland SA)
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: UBS Group Funding (Switzerland) AG in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005081860, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UBS Group Funding (Switzerland) AG in Liquidation, in Zürich, CHE-372.844.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842005). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 09.07.2020 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Publication number: HR02-1004842005, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UBS Group Funding (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-372.844.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139221).
Firma neu:
UBS Group Funding (Switzerland) AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(UBS Group Funding (Switzerland) SA en liquidation) (UBS Group Funding (Switzerland) Inc. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.02.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gardner IV, Kirtland, genannt Kirt, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellerani, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Urs, von Chur, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wightman, Stephen Glyn, britischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Andreas, von Trub, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathiuet, Markus, von Sumvitg, in Stadel, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sweijs, Susanne, von Zürich, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünenfelder, Beda, von Vilters-Wangs, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mayer, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Risi, Andreas, von Buochs, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3167459, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UBS Group Funding (Switzerland) AG(UBS Group Funding (Switzerland) SA) (UBS Group Funding (Switzerland) Inc.) , in Zürich, CHE-372.844.530, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Emission von Kapitalmarktinstrumenten, welche gemäss den anwendbaren Gesetzen und Regelungen zur Erfüllung der Erfordernisse von zusätzlichem Kernkapital und/oder von Schuldinstrumenten zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen der UBS Group AG oder einer oder mehrerer ihrer konsolidierten Tochtergesellschaften dienen, und die Weitergabe der Erlöse solcher Emissionen an eine oder mehrere Konzerngesellschaften. Die Weitergabe kann in Form von Darlehen oder anderen Arten der Finanzierungen erfolgen, deren Bedingungen nicht notwendigerweise Marktbedingungen entsprechen müssen. Die Gesellschaft ist Teil des Konzerns, der von UBS Group AG als Muttergesellschaft kontrolliert wird. Sie kann die Interessen der Konzernmuttergesellschaft oder anderer Konzerngesellschaften fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates durch Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, oder notwendigenfalls durch Veröffentlichung im Publikationsorgan der Gesellschaft.
Eingetragene Personen:
Grünenfelder, Beda, von Vilters-Wangs, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Risi, Andreas, von Buochs, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Urs, von Chur, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wightman, Stephen Glyn, britischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathiuet, Markus, von Sumvitg, in Stadel, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle;
Ganz, Hanspeter, von Zürich, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.