Reports for Tschudin Immobilien AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Tschudin Immobilien AG
- Tschudin Immobilien AG has its legal headquarters in Lausen, is active and operates in the sector «Management of real estate portfolio properties».
- There are 4 active persons registered in the management.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 09.04.2019.
- The reported UID is the following: CHE-107.785.006.
Management (4)
newest board members
Patrick Tschudin,
Catherine Wittlin-Tschudin,
Hans Tschudin-Didierlaurent,
Denise Tschudin-Didierlaurent
newest authorized signatories
Patrick Tschudin,
Catherine Wittlin-Tschudin,
Hans Tschudin-Didierlaurent,
Denise Tschudin-Didierlaurent
Commercial register information
Entry in the commercial register
03.10.1951
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Lausen
Commercial Registry Office
BL
Commercial register number
CH-280.3.915.416-8
UID/VAT
CHE-107.785.006
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung, die Belehnung, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte einehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG | Liestal | 27.03.2019 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger Treuhand AG | Thürnen | <2004 | 26.03.2019 |
Other company names
Past and translated company names
- Tschudin Immobilien AG.
- Metzgerei Tschudin AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Tschudin Immobilien AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004606555, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Tschudin Immobilien AG, in Lausen, CHE-107.785.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2019, Publ. 1004596999).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittlin, Catherine, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tschudin, Catherine].
Publication number: HR02-1004596999, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Tschudin Immobilien AG, in Lausen, CHE-107.785.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S.6, Publ. 5467390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneeberger Treuhand AG (CH-280.3.918.222-4), in Thürnen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG (CHE-113.952.407), in Liestal, Revisionsstelle.
Publication number: 5467390, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Metzgerei Tschudin AG, in Lausen, CH-280.3.915.416-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 14.10.2003, S. 4, Publ. 1213288).
Statutenänderung:
11.01.2010.
Firma neu:
Tschudin Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung, die Belehnung, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte einehen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven (inkl. Liegenschaften GB Lausen Parz. 17 und 1239) von CHF 718'908.55 und Passiven von CHF 107'141.15 der Einzelfirma 'Hans Tschudin-Thommen', in Lausen. Aktivenüberschuss CHF 611'767.40, wovon CHF 270'000.-- auf das Aktienkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschudin, Paul, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudin-Thommen, Louise, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudin, Patrick, von Lausen, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudin, Catherine, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudin-Didierlaurent, Hans, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.