About Theater am Kirchplatz eG
- Theater am Kirchplatz eG has its legal headquarters in Schaan and is active. It operates in the sector «Creative, artistic and entertainment services».
- The company was founded on 16.10.1972.
- The company has last changed their commercial register entry on 22.01.2021, under «Notifications» you will find all changes.
Management (5)
Executive board
Thomas Spieckermann,
Jean Pierre Sorichilli,
Kerstin Appel-Huston,
Werner Bachmann,
Margrit Wyss
newest authorized signatories
Thomas Spieckermann,
Jean Pierre Sorichilli,
Kerstin Appel-Huston,
Werner Bachmann,
Margrit Wyss
Commercial register information
Legal headquarters of the company
Schaan
Sector
Creative, artistic and entertainment services
Purpose (Original language)
Zweck der Genossenschaft ist die Führung und der Betrieb des Theaters am Kirchplatz als kulturelles Forum in Liechtenstein. Hauptaufgabe ist das Anbieten eines hochwertigen und vielfältigen Programms mit professioneller Theater- und Konzertkultur aus dem In- und Ausland. Daneben engagiert sich das Theater am Kirchplatz im Bereich Kinder- und Jugendtheater und schafft Verbindungen zu anderen Künsten., 2) Die Genossenschaft führt Gastspiele durch, erarbeitet Eigen- und Koproduktionen und betreut Veranstaltungen von anderen kulturellen Institutionen in Liechtenstein und der Region. Das Theater kann als öffentliches Forum zur Durchführung von Veranstaltungen zu kulturellen uns gesellschaftspolitischen Themen dienen., 3) Die Genossenschaft kann zur Erreichung ihres Zweckes alle Tätigkeiten unternehmen, die ihr als sinnvoll erscheinen. Sie orientiert sich an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, ist als künstlerischer Betrieb aber primär nicht gewinnorientiert ausgerichtet.
Other company names
Past and translated company names
- Theater am Kirchplatz
Ownership structure
Holdings
Latest notifications for Theater am Kirchplatz eG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 939/2021, (1)
Theater am Kirchplatz eG, in Schaan, FL-0001.039.658-0, Genossenschaft.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Haas, lic.iur. Brigitte Katharina, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Vizepräsidentin des Aufsichtsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Aufsichtsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Frei-Wille, Sabine, StA: Liechtenstein, 9496 Balzers, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Aufsichtsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Strub-Wohlwend, Patrizia, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied Aufsichtsrat, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Aufsichtsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Sorichilli, Jean Pierre, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Margrit, StA: Schweiz, 9467 Frümsen, Mitglied Aufsichtsrat, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Appel-Huston, Kerstin, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Vize-Präsidentin Aufsichtsrat, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 20232073, (1)
Handelsregister 07.12.2017, Theater am Kirchplatz eG, Schaan (FL-0001.039.658-0) Genossenschaft Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Bachmann, Werner, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Präsident des Aufsichtsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Aufsichtsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: StA: Österreich].
Publication number: 20231503, (1)
Handelsregister 24.11.2017, Theater am Kirchplatz eG, Schaan (FL-0001.039.658-0) Genossenschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: Hemmer, Monika Ruth, StA: Liechtenstein, Schaan, Mitglied Aufsichtsrat, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Aufsichtsrates oder einem Mitglied der Geschäftsführung;
Näscher, Klaus, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied Aufsichtsrat, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Aufsichtsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.