About TARGET Anstalt
- The management consists of 0 persons. The company was founded on 13.01.1998.
- The company has last modified its commercial register entry on 01.04.2017. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- applied collaboration gmbh, Arktur Establishment, DILIMONT GmbH have the same address as TARGET Anstalt.
Ownership structure
Holdings
Latest notifications for TARGET Anstalt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 20223724, (1)
Handelsregister 1.04.2017, TARGET Anstalt, Ruggell (FL-0001.541.432-6) Repräsentanz/Zustelladresse neu: Gewerbeweg 1, 9486 Schaanwald.
Geschäftsadresse neu:
Gewerbeweg 1, 9486 Schaanwald.
Publication number: 20219194, (1)
Handelsregister 16.12.2016, TARGET Anstalt, Ruggell (FL-0001.541.432-6) Aktiengesellschaft Statuten neu: 14.12.2016.
Rechtsnatur neu:
Anstalt. Firma bzw.
Name neu:
TARGET Anstalt.
Sitz neu:
Ruggell.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
Gewerbeweg 44, 9486 Schaanwald.
Geschäftsadresse neu:
Gewerbeweg 44, 9486 Schaanwald.
Zweck neu:
1.
Zweck der Anstalt ist:
, a. die Beteiligung oder dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen;
, b. die Anlage des Anstaltsvermögens in mobile und immobile Werte;
, c. Handel mit, Handel mit Food- und Non-Food-Artikel, 2. Die Anstalt ist berechtigt, alle Geschäfte, die dem Zweck der Anstalt dienen können, auf eigene oder fremde Rechnung abzuschliessen. In diesem Rahmen sind alle Finanz- und Handelsgeschäfte, die Veräusserung oder Belastung des Anstaltsvermögens einschliesslich des Ertrages, sowie die nicht gewerbliche Gewährung von Darlehen und Krediten zulässig.
Anstaltsfonds neu:
CHF 50'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung neu:
CHF 50'000.00. Umwandlung der Aktiengesellschaft in eine Anstalt lt. Beschluss der Generalversammlung vom 14.12.2016.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Batliner, Manfred Johannes, StA: Liechtenstein, Eschen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
UnternehmerZentrum Treuhand-Anstalt, Eschen, Verwahrerin;
Forteum Trust reg., Eschen, Revisionsstelle.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Dobler, Andrea, StA: Österreich, 6850 Dornbirn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dobler, Alexander, StA: Österreich, 6850 Dornbirn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
UnternehmerZentrum Aktiengesellschaft, 9492 Eschen, Revisionsstelle.
Publication number: 20178932, (1)
Handelsregister 03/05/2014, dieSCHWEIZ.ag Aktiengesellschaft, Eschen (FL-0001.541.432-6) Aktiengesellschaft Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Forteum Trust reg., 9492 Eschen, Revisionsstelle.