Reports for Swiss Technology Services Experts AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Swiss Technology Services Experts AG
- Swiss Technology Services Experts AG is currently active and the industry «Other freelance work». The legal headquarters are in Fehraltorf.
- The management of the company Swiss Technology Services Experts AG, which was founded on the 27.06.2019, consists of 3 persons.
- On the 30.06.2022 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The UID registered in the commercial register of ZH is CHE-440.741.530.
Commercial register information
Entry in the commercial register
27.06.2019
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Fehraltorf
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.047.508-0
UID/VAT
CHE-440.741.530
Sector
Other freelance work
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Erstellung von Expertisen technischer und wirtschaftlicher Natur, im Wesentlichen in den Fachgebieten der Elektrotechnik, Elektronik, Informatik, Anlagenbau und HLK (Heizung, Lüftung, Klima) für Behörden und Versicherungsgesellschaften. Für IT-Serviceunternehmen fachliche und soziale Trainings der Mitarbeiter. Die Beratung von privaten und juristischen Personen zu technischen Anwendungen moderner Technologien. Den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Anteile an Immobilien erwerben und zu Gunsten der Verkäuferschaft eine Nutzniessung einrichten sowie eine Immobilienfinanzierung im Sinne einer Rente auf dem Eigenkapital gewähren. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Swiss Technology Services Experts AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005508297, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Technology Services Experts AG, in Fehraltorf, CHE-440.741.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Ulrich, von Winterthur, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004922384, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Technology Services Experts AG, in Fehraltorf, CHE-440.741.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664416).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Andrea, von Zürich, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Stoll, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR01-1004664416, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Technology Services Experts AG, in Fehraltorf, CHE-440.741.530, Weiherholzstrasse 41, 8320 Fehraltorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2019.
Zweck:
Die Erstellung von Expertisen technischer und wirtschaftlicher Natur, im Wesentlichen in den Fachgebieten der Elektrotechnik, Elektronik, Informatik, Anlagenbau und HLK (Heizung, Lüftung, Klima) für Behörden und Versicherungsgesellschaften. Für IT-Serviceunternehmen fachliche und soziale Trainings der Mitarbeiter. Die Beratung von privaten und juristischen Personen zu technischen Anwendungen moderner Technologien. Den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Anteile an Immobilien erwerben und zu Gunsten der Verkäuferschaft eine Nutzniessung einrichten sowie eine Immobilienfinanzierung im Sinne einer Rente auf dem Eigenkapital gewähren. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vogel, Peter, von Roggliswil, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schilling, Ulrich, von Winterthur, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moser, Andrea, von Zürich, in Hittnau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.