Address
c/o Kuno Bühler
Tüfwisstrasse 8
8185 Winkel
Reports for sunlounger.ch gmbh
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout sunlounger.ch gmbh
- sunlounger.ch gmbh is a Limited liability company with its legal headquarters in Winkel. sunlounger.ch gmbh belongs to the industry «Advertising services» and is currently active.
- There are 4 active persons registered in the management.
- The company has last modified its commercial register entry on 22.02.2024. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company is registered in the commercial register of the Canton of ZH under the UID CHE-113.169.689.
- On the same address as sunlounger.ch gmbh there are 2 other active companies registered. These include: embe engineering & consulting GmbH, Solero Bräunungsstudios, Kuno Bühler.
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.09.2006
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Winkel
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.033.973-5
UID/VAT
CHE-113.169.689
Sector
Advertising services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft erstellt Marketing-/Werbekonzepte und ist in der Produkteentwicklung tätig. Weiter handelt sie mit Gebrauchsgütern (Import und Export). Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: sunlounger.ch gmbh
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005967770, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sunlounger.ch gmbh, in Winkel, CHE-113.169.689, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Daniel, von Appenzell, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontolliet, Pascal Dario, von Zürich, in Uster, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fässler, Deborah, von Appenzell, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fässler, Niels Demian, von Appenzell, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004513628, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sunlounger.ch gmbh, in Winkel, CHE-113.169.689, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2010, Publ. 5450134).
Statutenänderung:
27.11.2018.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Daniel, von Appenzell, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Bühler, Kuno, von Sigriswil, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fontolliet, Pascal Dario, von Zürich, in Uster, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lindau, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].
Publication number: 5450134, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sunlounger.ch gmbh, in Winkel, CH-020.4.033.973-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2009, S. 27, Publ. 5268474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Kuno, von Sigriswil, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Daniel, von Appenzell, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Fontolliet, Pascal Dario, von Zürich, in Lindau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.