Reports for Straightforward AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Straightforward AG
- Straightforward AG has its legal headquarters in Zug and is active. It is a Company limited by shares (AG) and active in the industry «Services regarding management consulting».
- The management consists of 2 persons. The company was founded on 10.05.2023.
- On the 31.07.2024 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- Straightforward AG is registered in the Canton of ZG under the UID CHE-422.749.373.
Commercial register information
Entry in the commercial register
10.05.2023
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zug
Commercial Registry Office
ZG
Commercial register number
CH-170.3.048.529-4
UID/VAT
CHE-422.749.373
Sector
Services regarding management consulting
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratung und Consulting Leistungen in verschiedenen Bereichen der maritimen Wirtschaft, insbesondere im Bereich der Schiffsfinanzierung und anderer damit verbundener kommerzieller Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- Straightforward Ltd
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Straightforward AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006097899, Commercial Registry Office Zug, (170)
Straightforward AG, in Zug, CHE-422.749.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2024, Publ. 1006075683).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kallipolitis, Angelos, griechischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1006075683, Commercial Registry Office Zug, (170)
Straightforward AG, in Zug, CHE-422.749.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005746065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forte, Roberto E., von Mendrisio, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pavlidis, Eleftherios, griechischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (GB)];
Kallipolitis, Angelos, griechischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005746065, Commercial Registry Office Zug, (170)
Straightforward AG (Straightforward Ltd), in Zug, CHE-422.749.373, Bleichimattweg 19, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratung und Consulting Leistungen in verschiedenen Bereichen der maritimen Wirtschaft, insbesondere im Bereich der Schiffsfinanzierung und anderer damit verbundener kommerzieller Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die bekannten Adressen oder durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 31.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pavlidis, Eleftherios, griechischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forte, Roberto E., von Mendrisio, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.