Address
c/o Thalmann Treuhand AG
Marktplatz 3
8570 Weinfelden
Reports for Stiftung Sahaj Marg Spiritualität
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Stiftung Sahaj Marg Spiritualität
- Stiftung Sahaj Marg Spiritualität from Weinfelden operates in the sector «Performance of various services» and is active.
- The organization was founded on 04.10.2012.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 26.08.2021.
- The UID registered in the commercial register of TG is CHE-385.034.397.
- There are 29 other active companies that have registered an identical address. These include: Aemisegger AG, Apotheke-Drogerien, Aeulihof AG, AMG Immobilien GmbH.
Management (12)
newest members of the Foundation Board
Sylvie Berti Rossi,
Reto Schlegel,
Anthony Thomas Cullen,
Francesca Ilaria Cortellaro,
Karthikeyan Rengarajan
newest authorized signatories
Sylvie Berti Rossi,
Reto Schlegel,
Alberto Lafranchi,
Pierre Studer
Commercial register information
Entry in the commercial register
04.10.2012
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Weinfelden
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.7.026.544-0
UID/VAT
CHE-385.034.397
Sector
Performance of various services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Förderung der Suche nach Gott durch Verbreitung der Lehre der spirituellen Meister Shri Ram Chandraji von Fatehgarh (Lalaji) und Shri Ram Chandraji von Shahjahan-pur (Babuji), Uttar Pradesh, India, welche den Sahaj Marg, eine vom antiken Raja Yoga abstammende Methode spiritueller Übrungen, entwickelt und verfeinert haben. Die Übungen des Sahaj Marg, welche im Menschen den Glauben an das Göttliche wachsen lassen, sind unentgeltlich und stehen jedermann offen, unabhängig von Rang, Geschlecht, Hautfarbe, Weltanschauung, Glaube, Religion oder Nationalität. Die Stiftung verfolgt keinen wirtschaftlichen Zweck. Jede selbständige, auf dauernden Erwerb gerichtete wirtschaftliche Tätigkeit ist ausgeschlossen. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | St. Gallen | 09.10.2012 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Stiftung Sahaj Marg Spiritualität
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005278401, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Sahaj Marg Spiritualität, in Weinfelden, CHE-385.034.397, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, S.0, Publ. 2022597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Jodok, von Eischoll, in Bern, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wulliemier, Ferdinand, von Cuarnens, in Corcelles-le-Jorat, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleury, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Sanary-sur-Mer (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krishna, Parthasarathi Rajagopalachari, indischer Staatsangehöriger, in Chennai (IN), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siddaramappa Nanjegowda, Nagaraja, indischer Staatsangehöriger, in Bangalore (IN), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vellore Pattabi Raman, Nagarajan, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mouyelo-Katoula, Michel, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lafranchi, Alberto [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Maggia, in Gollion, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lafranchi, Alberto, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berti Rossi, Sylvie Huguette, von Gambarogno, in Gollion, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Pierre [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Lausanne, in Savigny, Kassier, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Studer, Pierre, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlegel, Reto, von Wartau, in Moiry VD (Moiry), Mitglied des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard ep. Lebrun, Claire Aurélie, französische Staatsangehörige, in Peron (FR), Mitglied des Stiftungsrates, stellvertretende Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cortellaro, Francesca Ilaria, italienische Staatsangehörige, in Mailand (IT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cullen, Anthony Thomas, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Desvigne, Alain [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], französischer Staatsangehöriger, in Valbonne (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Desvigne, Alain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dürr, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Salzburg (AT), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Janse, Rudolf Diles Jacobus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Lent (NL), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rengarajan, Karthikeyan, britischer Staatsangehöriger, in Tonbridge (GB), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Divanach Taiana, Monique Marie, von Mendrisio, in Martigny, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2022597, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Sahaj Marg Spiritualität, in Weinfelden, CHE-385.034.397, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1257775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rajagopalachari, Parthasarathi, indischer Staatsangehöriger, in Chennai (IN), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lafranchi, Alberto, von Maggia, in Gollion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muralto, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dürr, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Vellore Pattabi Raman, Nagarajan, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1257775, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Sahaj Marg Spiritualität, in Weinfelden, CHE-385.034.397, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2012, Publ. 6882136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Khanjee, Santosh, amerikanischer Staatsangehöriger, in Austin (US), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macketanz, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Patel, Kamlesh D., amerikanischer Staatsangehöriger, in Staten Island (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Jodok, von Eischoll, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürr, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siddaramappa Nanjegowda, Nagaraja, indischer Staatsangehöriger, in Bangalore (IN), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.