Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Etienne Petitpierre
Gerbergasse 1
4001 Basel
Reports for Stiftung der DSM Nutritional Products AG für Mitarbeiterbeteiligung als Ergänzung der beruflichen Vorsorge in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
24.02.2005
Deletion from the commercial register
11.06.2020
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Basel
Commercial Registry Office
BS
Commercial register number
CH-270.7.002.922-1
UID/VAT
CHE-112.245.922
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Stiftung bezweckt die Ergänzung der beruflichen Versorge der in Artikel 6 bezeichneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DSM Nutritional Products AG und ihr nahestehender Unternehmungen, insbesondere der DSM Nutritional Products Europe AG, (nachstehend als 'Begünstigte' bezeichnet) mit den ihr durch die DSM Nutritional Products AG, (nachstehend als 'Stifterin' bezeichnet) als Mitarbeiterbeteiligung zugewendeten Beträgen. Die Leistungen der Stiftung erfolgen in Anerkennung der Erreichung betriebsspezifischer Zielsetzungen und in Anerkennung der dem Unternehmen erwiesenen Treue. Die Stiftung ist keine Vorsorgeeinrichtung im Sinne von Artikel 48 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge (BVG).
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 29.06.2011 | 10.06.2020 | |
Ernst & Young AG | Basel | 05.01.2009 | 28.06.2011 |
Other company names
Past and translated company names
- Stiftung der DSM Nutritional Products AG für Mitarbeiterbeteiligung als Ergänzung der beruflichen Vorsorge
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Stiftung der DSM Nutritional Products AG für Mitarbeiterbeteiligung als Ergänzung der beruflichen Vorsorge in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1004908326, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung der DSM Nutritional Products AG für Mitarbeiterbeteiligung als Ergänzung der beruflichen Vorsorge in Liquidation, in Basel, CHE-112.245.922, Stiftung (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004713085). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gelöscht.
Publication number: HR02-1004713085, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung der DSM Nutritional Products AG für Mitarbeiterbeteiligung als Ergänzung der beruflichen Vorsorge in Liquidation, in Basel, CHE-112.245.922, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524963).
Vermögensübertragung:
Die Stiftung überträgt gemäss Vertrag vom 16.05.2019 und Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 05.07.2019 Aktiven von CHF 105'350'690.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 105'348'690.00 auf die Überobligatorische Vorsorgestiftung der DSM Nutritional Products AG, in Basel (CHE-174.245.262).
Gegenleistung:
keine.
Publication number: HR02-1004524963, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung der DSM Nutritional Products AG für Mitarbeiterbeteiligung als Ergänzung der beruflichen Vorsorge, in Basel, CHE-112.245.922, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2018, Publ. 4393357).
Name neu:
Stiftung der DSM Nutritional Products AG für Mitarbeiterbeteiligung als Ergänzung der beruflichen Vorsorge in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 13.11.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Benedikt, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isler, Dominique, von Basel, in Basel, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cloeser, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].