Reports for Sportanlagen Oberiberg AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Sportanlagen Oberiberg AG
- Sportanlagen Oberiberg AG from Oberiberg operates in the sector «Operation of campgrounds» and is active.
- Sportanlagen Oberiberg AG was founded on 09.08.1973.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 09.09.2019.
- The Enterprise Identification Number of the company Sportanlagen Oberiberg AG is the following: CHE-102.963.068.
Management (8)
newest board members
Pirmin Marty,
Daniel Stephan Schicker,
Martin Reichmuth jun.,
Philipp Holdener,
Reto Holdener
newest authorized signatories
Daniel Stephan Schicker,
Martin Reichmuth jun.,
Hans-Peter Rohrer,
Bernadette Fässler
Commercial register information
Entry in the commercial register
09.08.1973
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Oberiberg
Commercial Registry Office
SZ
Commercial register number
CH-130.0.001.828-9
UID/VAT
CHE-102.963.068
Sector
Operation of campgrounds
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Betrieb von Sportanlagen und touristischer Infrastruktur auf dem Gebiet der Gemeinde Oberiberg sowie die Beschaffung der dafür notwendigen Grundstücke und Landreserven. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte, der Förderung des Tourismus, des Sports und der Erholung dienende Zwecke ausdehnen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG | Unteriberg | 13.08.2009 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Sportanlagen Oberiberg AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004711879, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Sportanlagen Oberiberg AG, in Oberiberg, CHE-102.963.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dettling-Steiner, Fredi, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Pirmin, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4263583, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Sportanlagen Oberiberg AG, in Oberiberg, CHE-102.963.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3272667).
Statutenänderung:
26.05.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Betrieb von Sportanlagen und touristischer Infrastruktur auf dem Gebiet der Gemeinde Oberiberg sowie die Beschaffung der dafür notwendigen Grundstücke und Landreserven. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte, der Förderung des Tourismus, des Sports und der Erholung dienende Zwecke ausdehnen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Die Gemeinde Oberiberg, der Verkehrsverein Oberiberg u. das Gewerbe Oberiberg hat im VR je einen Sitz.]. Der Gemeinde Oberiberg und der Genossame Yberg steht je ein Sitz im Verwaltungsrat zu. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]
Publication number: 3272667, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Sportanlagen Oberiberg AG, in Oberiberg, CHE-102.963.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, Publ. 2262539).
Domizil neu:
Kirchenstrasse 15, 8843 Oberiberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holdener, Walter, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubli-Giger, Walter, von Oberiberg, in Oberiberg, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reusser, Heinz, von Aeschlen, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Martin, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schicker, Daniel, von Baar, in Cham, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Holdener, Philipp, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holdener, Reto, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG (CHE-107.629.429), in Unteriberg, Revisionsstelle [bisher: Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG (CH-130.0.010.155-9)].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.