Address
c/o Société industrielle de Sonceboz S.A.
Rue Rosselet-Challandes 5
2605 Sonceboz-Sombeval
Reports for Sonceboz Automotive S.A.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Sonceboz Automotive S.A.
- Sonceboz Automotive S.A. has its legal headquarters in Sonceboz-Sombeval and is active. It operates in the sector «Manufacturing of car bodies, trailers and accessories».
- The management of the company Sonceboz Automotive S.A. consists of 30 persons.
- The most recent commercial register change was made on 11.07.2024. You can find all changes under «Notifications».
- The Enterprise Identification Number of the company Sonceboz Automotive S.A. is the following: CHE-112.275.024.
- Caisse de prévoyance professionnelle de Sonceboz S.A., Caisse de retraite complémentaire de Sonceboz S.A., Finso AG are registered at the same address.
Management (30)
newest board members
Jean-Pascal Théodor Pfister,
Benoît Pfister,
Pierre-David Pfister,
Pierre Robert Paul Gandel
newest authorized signatories
Jan Siegfried Arthur Lelièvre,
Sandrine Christelle Janique Petit,
Yannick Franck Dubel,
Jan Apetz,
Marc Louis Marie Bourdeau
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.03.2005
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Sonceboz-Sombeval
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-073.3.016.438-2
UID/VAT
CHE-112.275.024
Sector
Manufacturing of car bodies, trailers and accessories
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Fabrication et commercialisation de composants de l'automobile. La société peut participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue; acquérir ou vendre des immeubles, y construire et y exploiter des bâtiments.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
FIDAG Jura SA | Delémont | 02.03.2022 |
Former auditor (3)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Arista Fiduciaire SA | Biel/Bienne | 20.10.2009 | 01.03.2022 | |
Fiduciaire Fidac S.A., Bienne | Biel/Bienne | 06.09.2006 | 19.10.2009 | |
Fiduciaire Leitenberg & Associés SA | La Chaux-de-Fonds | 21.03.2005 | 05.09.2006 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Sonceboz Automotive S.A.
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006081567, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sonceboz Automotive S.A., à Sonceboz-Sombeval, CHE-112.275.024, société anonyme (No. FOSC 43 du 02.03.2022, Publ. 1005417720).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chevalot, Romain, ressortissant français, à Sonceboz-Sombeval, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Erard, Jean-Pierre, de Montfaucon, à Reconvilier, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Thalmann, Patrick, de Fribourg, à Sonceboz-Sombeval, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Bourgeois, Fabien Timothée, de Ballaigues, à Sonceboz-Sombeval, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Perla, Massimo, ressortissant italien, à Court, sous-directeur, avec signature collective à deux;
de Watteville, Edouard Pierre Nicolas , de Bern, à Delémont, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Chardaire, Damien Jean, ressortissant français, à Villers-le-Lac (FR), avec procuration collective à deux avec un directeur ou un directeur adjoint;
Foucaut, Antoine Marie Dominique, ressortissant français, à Montarlot-les-Rioz (FR), avec procuration collective à deux avec un directeur ou un directeur adjoint;
Adler, Christophe Alfred, de Valbirse, à Malleray (Valbirse), avec procuration collective à deux avec un directeur ou un directeur adjoint;
Basset , Thomas Bernard Damien, ressortissant français, à Jougne (FR), avec procuration collective à deux avec un directeur ou un directeur adjoint;
Duboz, Sébastien Sylvain, ressortissant français, à Beaucourt (FR), avec procuration collective à deux avec un directeur ou un directeur adjoint;
Thibaut, Pascal, ressortissant français, à Courtelary, avec procuration collective à deux avec un directeur ou un directeur adjoint.
Inscription ou modification de personne(s):
Cremer, Stéphane Emile Guy, ressortissant français, à Seloncourt (FR), directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur adjoint, avec signature collective à deux];
Davron , Samuel, ressortissant français, à Biel/Bienne, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur adjoint, avec signature collective à deux];
Klopfenstein, Laurent Jean-Marc, ressortissant français, à Pieterlen, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur adjoint, avec signature collective à deux];
Dubel, Yannick Franck, de Cortaillod, à Magglingen/Macolin (Evilard), directeur adjoint, avec signature collective à deux [précédemment: sous-directeur, avec signature collective à deux];
Pointud, Fabrice Henri, ressortissant français, à Belfort (FR), directeur adjoint, avec signature collective à deux [précédemment: sous-directeur, avec signature collective à deux];
Lelièvre, Jan Siegfried Arthur, ressortissant allemand, à Zollikofen, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Petit, Sandrine Christelle Janique, ressortissante française, à Pont-de-Roide (FR), sous-directrice, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux avec un directeur ou un directeur adjoint];
Apetz, Jan, ressortissant allemand, à Basel, avec procuration collective à deux avec un directeur ou un directeur adjoint;
Bourdeau, Marc Louis Marie, ressortissant français, à Evilard, avec procuration collective à deux avec un directeur ou un directeur adjoint;
Reutler, Maximilian Jörg, ressortissant allemand, à Leuzigen, avec procuration collective à deux avec un directeur ou un directeur adjoint.
Publication number: HR02-1005417720, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sonceboz Automotive S.A., à Sonceboz-Sombeval, CHE-112.275.024, société anonyme (No. FOSC 164 du 25.08.2021, Publ. 1005277152).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Arista Fiduciaire SA (CHE-114.812.016), à Biel/Bienne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Publication number: HR02-1005277152, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sonceboz Automotive S.A., à Sonceboz-Sombeval, CHE-112.275.024, société anonyme (No. FOSC 230 du 25.11.2020, Publ. 1005031098).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Trummer, Herbert, de Adelboden, à Bargen BE, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Callerant, Guillaume Robert Roland, ressortissant français, à Chavannes sur l'Etang (FR), sous-directeur, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux avec un directeur ou un directeur adjoint];
Pointud, Fabrice Henri, ressortissant français, à Clermont-Ferrand (FR), sous-directeur, avec signature collective à deux;
Petit, Sandrine Christelle Janique, ressortissante française, à Pont-de-Roide (FR), avec procuration collective à deux avec un directeur ou un directeur adjoint.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.