Reports for SODOGA GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout SODOGA GmbH
- SODOGA GmbH has its legal headquarters in Hünenberg See and is active. It operates in the sector «Mail order and retail e-commerce».
- The management has one active person registered.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 28.11.2011.
- In the commercial register the company SODOGA GmbH is registered under the UID CHE-111.682.987.
- Next to the company SODOGA GmbH there are 24 other active companies with an identical address. These include: AVT Anlage, Verwaltung & Technologie GmbH, BBLUM GMBH, BUTTERFLY events & more GmbH.
Commercial register information
Entry in the commercial register
21.05.2004
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Hünenberg
Commercial Registry Office
ZG
Commercial register number
CH-020.4.028.985-5
UID/VAT
CHE-111.682.987
Sector
Mail order and retail e-commerce
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Dienstleistungen im Bereich Internetverkauf, Vermietung von Produkten und Geräten aller Art, Import und Export von Waren aller Art, Vermittlung von Finanz- und Handelsgeschäften aller Art und damit verbundene beratenden Tätigkeiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: SODOGA GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6433922, Commercial Registry Office Zug, (170)
SODOGA GmbH, in Hünenberg, CH-020.4.028.985-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S. 23, Publ. 5240134).
Domizil neu:
Eichmattstrasse 97, 6333 Hünenberg See.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Andres Fritz, von Walterswil BE, in Anglikon , Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagel, Marc, von Arth, in Hünenberg See, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 5240076, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SODOGA GmbH, in Zürich, CH-020.4.028.985-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2006, S. 20, Publ. 3576254). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hünenberg im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Publication number: 5240134, Commercial Registry Office Zug, (170)
SODOGA GmbH (SODOGA Sàrl), bisher in Zürich, CH-020.4.028.985-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2006, S. 20, Publ. 3576254).
Gründungsstatuten:
11.05.2004.
Statutenänderung:
30.06.2009.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
c/o Nagel Treuhand GmbH, Eichmattstrasse 97, 6331 Hünenberg.
Zweck neu:
Dienstleistungen im Bereich Internetverkauf, Vermietung von Produkten und Geräten aller Art, Import und Export von Waren aller Art, Vermittlung von Finanz- und Handelsgeschäften aller Art und damit verbundene beratenden Tätigkeiten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dramé Strohheker, Fatoumata Mah, senegalesische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Müller, Jörg, von Ossingen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Andres Fritz, von Walterswil BE, in Anglikon , Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.