Address
c/o Solothurner Bauernverband
Obere Steingrubenstrasse 55
4503 Solothurn
Reports for so-fein GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout so-fein GmbH
- so-fein GmbH is a Limited liability company with its legal headquarters in Solothurn. so-fein GmbH belongs to the industry «Other gastronomical services» and is currently active.
- The management of the company so-fein GmbH, which was founded on the 23.09.2016, consists of 7 persons.
- The most recent commercial register change was made on 28.06.2019. You can find all changes under «Notifications».
- The UID registered in the commercial register of SO is CHE-227.378.886.
- The address is identical with 7 other active companies. These include: Agro Personal GmbH, AgroControll GmbH, Alpgenossenschaft Tannmatt.
Commercial register information
Entry in the commercial register
23.09.2016
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Solothurn
Commercial Registry Office
SO
Commercial register number
CH-241.4.015.050-6
UID/VAT
CHE-227.378.886
Sector
Other gastronomical services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erbringen von gastronomischen Leistungen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten und sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: so-fein GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004662480, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
so-fein GmbH, in Solothurn, CHE-227.378.886, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann-Wälchli, Edith, von Olten, in Kappel (SO), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4302231, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
so-fein GmbH, in Solothurn, CHE-227.378.886, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2016, Publ. 3077985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürzeler, Cornelia Marianne, von Gretzenbach, in Winznau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupper-Kellerhals, Nadja, von Laupersdorf, in Laupersdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3077985, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
so-fein GmbH, in Solothurn, CHE-227.378.886, bei Solothurner Bauernverband, Obere Steingrubenstrasse 55, 4503 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.08.2016.
Zweck:
Erbringen von gastronomischen Leistungen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten und sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 23.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hürzeler-Wyss, Katharina Mathilde, von Breitenbach, in Gretzenbach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kupper-Kellerhals, Nadja, von Laupersdorf, in Laupersdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stalder-Steiner, Doris, von Horriwil, in Horriwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Steiner-Lippuner, Rita, von Grabs, in Gretzenbach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Solothurner Bauernverband, in Solothurn, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Solothurnischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband, in Beinwil (SO), Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hofmann-Wälchli, Edith, von Olten, in Kappel (SO), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürzeler, Cornelia Marianne, von Gretzenbach, in Winznau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gröli, Luzia Silvia, von Ettingen, in Rodersdorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.