Address
c/o Gemeindeschreiberei Trachselwald
3453 Heimisbach
Reports for Simon Gfeller-Stiftung
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Simon Gfeller-Stiftung
- Simon Gfeller-Stiftung has its legal headquarters in Heimisbach, is active and operates in the sector «Religious, political or secular associations».
- The management of the organization Simon Gfeller-Stiftung consists of 18 persons.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 01.03.2024.
- The organization Simon Gfeller-Stiftung is registered under the UID CHE-110.375.838.
Management (18)
newest members of the Foundation Board
Erika Ursula Heiniger,
Marcel Cavin,
Eveline Jenni-von Ehrenberg,
Felix Hochuli,
Jörg Ryser
newest authorized signatories
Erika Ursula Heiniger,
Jörg Ryser,
Maria Elisabeth Schenk Jenzer,
Therese Sommer
Commercial register information
Entry in the commercial register
27.09.1975
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Trachselwald
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-053.7.007.824-0
UID/VAT
CHE-110.375.838
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Betreuung des dichterischen Nachlasses von Simon Gfeller. Gewährleistet vor allem den Bestand der Simon Gfeller-Gedenkstube in Heimisbach. Im übrigen vgl. Stiftungsurkunde.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro Sutter AG | Langnau im Emmental | 17.06.2008 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Simon Gfeller-Stiftung
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005974732, Commercial Registry Office Berne, (36)
Simon Gfeller-Stiftung, in Trachselwald, CHE-110.375.838, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Ruth, von Gerzensee, in Thörigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk Jenzer, Maria Elisabeth, genannt Elisabeth, von Thunstetten, in Kirchdorf BE, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Therese, von Sumiswald, in Heimisbach (Trachselwald), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Erika, von Affoltern im Emmental, in Wabern (Köniz), Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burri, Andreas, von Schwarzenburg, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cavin, Marcel, von Vulliens, in Aarwangen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dreier, Martin, von Ittigen und Trub, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Ittigen und Trub, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gfeller, Hedwig, von Lützelflüh, in Worb, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grossenbacher, Walter, von Trachselwald, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Herren, Walter, von Mühleberg, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kläy, Hans Ulrich, von Walkringen, in Oppligen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meister, Niklaus, von Sumiswald, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rettenmund, Jürg, von Röthenbach im Emmental, in Huttwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schwab, Peter, von Ins, in Trachselwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004657886, Commercial Registry Office Berne, (36)
Simon Gfeller-Stiftung, in Trachselwald, CHE-110.375.838, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, Publ. 2958185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arm, Therese, von Landiswil, in Heimisbach (Lützelflüh), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haldimann, Ueli, von Signau, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glatthard, Peter, von Meiringen, in Münsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer, Daniel, von Safenwil, in Huttwil (Schwarzenbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zaugg, Heinz B., von Röthenbach im Emmental, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Jörg, von Dürrenroth, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiniger, Erika, von Affoltern im Emmental, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochuli, Felix, von Reitnau, in Oberdiessbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni-von Ehrenberg, Eveline, von Hitzkirch, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2958185, Commercial Registry Office Berne, (36)
Simon Gfeller-Stiftung, in Trachselwald, CHE-110.375.838, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2353863).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Verena, von Affoltern im Emmental, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.