Reports for Schwimmbadgenossenschaft Unterer-Reiat
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Schwimmbadgenossenschaft Unterer-Reiat
- Schwimmbadgenossenschaft Unterer-Reiat is active in the industry «Sport services» and is currently active. The legal headquarters are in Hofen SH.
- The organization was founded on 20.08.1965.
- The organization has last changed their commercial register entry on 17.07.2024, under «Notifications» you will find all changes.
- The organization is registered in the commercial register of the Canton of SH under the UID CHE-101.913.211.
Management (5)
newest members of the administration
Markus Lüscher,
Simon Peter Bühler,
Ramona Patrizia Bührer,
Miriam Fabienne Bosshard,
Thomas Osswald-Müller
newest authorized signatories
Markus Lüscher,
Simon Peter Bühler,
Miriam Fabienne Bosshard,
Thomas Osswald-Müller
Commercial register information
Entry in the commercial register
20.08.1965
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Thayngen
Commercial Registry Office
SH
Commercial register number
CH-290.5.004.112-2
UID/VAT
CHE-101.913.211
Sector
Sport services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Genossenschaft bezweckt den Bau und Betrieb eines Schwimmbades auf gemeinnütziger Grundlage.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Schwimmbadgenossenschaft Unterer-Reiat
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006086956, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Schwimmbadgenossenschaft Unterer-Reiat, in Thayngen, CHE-101.913.211, Genossenschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005831102).
Statutenänderung:
04.06.2024.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt den Bau und Betrieb eines Schwimmbades auf gemeinnütziger Grundlage. [Publikation des vollständigen, ansonsten unveränderten Zwecks.].
Anteilscheine neu:
CHF 50 [Eintragung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Pflichten neu:
Beitrags- und Leistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter können im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde Thayngen oder, falls Gesetz oder Statuten nicht zwingend etwas anderes vorschreiben, direkt auf schriftlichem oder elektronischem Weg erfolgen. [gestrichen: Publikationsorgan: Heimatblatt]. [gestrichen: Eingeschränkte Zeichnungsberechtigung: Der Präsident zeichnet kollektiv mit dem Vizepräsidenten, dem Aktuar oder Kassier.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Simon Peter, von Homburg, in Thayngen, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüscher, Markus, von Muhen, in Hofen SH (Thayngen), Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005831102, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Schwimmbadgenossenschaft Unterer-Reiat, in Thayngen, CHE-101.913.211, Genossenschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005379240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer, Lukas, von Thayngen, in Bibern SH (Thayngen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Markus, von Muhen, in Hofen SH (Thayngen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bühler, Simon Peter, von Homburg, in Thayngen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osswald-Müller, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, Miriam Fabienne, von Winterthur, in Thayngen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bührer, Ramona Patrizia, von Merishausen, in Bibern SH (Thayngen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005379240, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Schwimmbadgenossenschaft Unterer-Reiat, in Thayngen, CHE-101.913.211, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004972030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oertli, Miriam, von Thayngen, in Bibern SH (Thayngen), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Michael, von Aadorf, in Altdorf SH (Thayngen), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sättele, Lucia, deutsche Staatsangehörige, in Altdorf SH (Thayngen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.