Address
c/o Daniela Hess Wicki
Töbeli 2
6388 Grafenort
Reports for Schweizerische Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Schweizerische Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker
- Schweizerische Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker is currently active and the industry «Religious, political or secular associations». The legal headquarters are in Grafenort.
- The management of the organization Schweizerische Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker consists of 11 persons.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 16.05.2023.
- The UID registered in the commercial register of NW is CHE-110.027.337.
Management (11)
newest members of the Foundation Board
Markus Forrer,
Sebastian Schindler,
Davide Jäger,
Muriel Noble,
Catherine Suter Gerhard
newest authorized signatories
Markus Forrer,
Sebastian Schindler,
Davide Jäger,
Muriel Noble,
Catherine Suter Gerhard
Commercial register information
Entry in the commercial register
07.05.1996
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Wolfenschiessen
Commercial Registry Office
NW
Commercial register number
CH-020.7.000.431-5
UID/VAT
CHE-110.027.337
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Stiftung fördert das schweizerische Musikleben durch die Förderung und Unterstützung von Berufsmusikern; sie fördert den Berufsnachwuchs und bekämpft die Arbeitslosigkeit unter den Berufsmusikern; sie kann an in Not geratene Berufsmusiker sowie ihre Angehörigen Unterstützungsleistungen ausrichten. Die Stiftung wahrt die Interessen der Berufsmusiker gegenüber staatlichen und privaten Institutionen, welche die gleichen Ziele wie die Stiftung verfolgen und koordiniert den Einsatz der verfügbaren Mittel.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
NICON TREUHAND AG | Hünenberg | 25.05.2012 |
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Irma Zemp Treuhand | Hünenberg | 02.07.2007 | 24.05.2012 | |
Bättig Treuhand AG | Luzern | <2004 | 01.07.2007 |
Other company names
Past and translated company names
- Schweizerische Stiftung für die Förderung und Unterstützung von Berufsmusikern
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Schweizerische Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005747265, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Schweizerische Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker, in Wolfenschiessen, CHE-110.027.337, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2021, Publ. 1005264317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pasquier, Alain, von Le Pâquier (FR), in St. Gallen, Co-Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneebeli, David, von Zürich, in Basel, Co-Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädeli, Daniel, von Kirchlindach, in Zollikofen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Davide, von Bad Ragaz, in Thal, Co-Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noble, Muriel, von Cheyres-Châbles, in Nyon, Co-Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forrer, Markus, von Erlenbach (ZH), in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schindler, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005264317, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Schweizerische Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker, in Wolfenschiessen, CHE-110.027.337, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004543971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Acklin, David, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschbacher, Barbara, von Zürich, in Sils im Engadin/Segl, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pasquier, Alain, von Le Pâquier (FR), in St. Gallen, Co-Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneebeli, David, von Zürich, in Basel, Co-Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter Gerhard, Catherine, von Lausanne, in Lausanne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Kaspar, von Oberwil bei Büren, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santschi, Beat, von Sigriswil, in Zürich, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004543971, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Schweizerische Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker, in Wolfenschiessen, CHE-110.027.337, Stiftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, Publ. 2127721).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borioli, Luca, von Lugano, in Untersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschbacher, Barbara, von Zürich, in Sils im Engadin/Segl, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aeschbacher Lindau, Barbara].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.