Reports for Schlossfabrik Heusser AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Schlossfabrik Heusser AG
- Schlossfabrik Heusser AG from Wynau operates in the sector «Manufacturing of tools, cutting implements and locks» and is active.
- The company was founded on 15.11.1993.
- On the 26.08.2024 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The company Schlossfabrik Heusser AG is registered under the UID CHE-107.535.716.
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.11.1993
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Wynau
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-053.3.008.394-5
UID/VAT
CHE-107.535.716
Sector
Manufacturing of tools, cutting implements and locks
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Schlössern und Metallwaren. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
TRESO Treuhand AG | Olten | 26.08.2024 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Kummer Treuhand AG | Langenthal | <2004 | 25.08.2024 |
Other company names
Past and translated company names
- Schlossfabrik Heusser Holding AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Schlossfabrik Heusser AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006113780, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schlossfabrik Heusser AG, in Wynau, CHE-107.535.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2021, Publ. 1005293397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer Treuhand AG (CHE-107.149.885), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRESO Treuhand AG (CHE-106.728.075), in Olten, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005293397, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schlossfabrik Heusser AG, in Wynau, CHE-107.535.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3584301).
Domizil neu:
Murgstrasse 11, 4923 Wynau [Behördliche Umadressierung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Stephan Walter Max, von Zürich und Bachenbülach, in Wolfwil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Murgenthal (Wynau)];
Maag, Walter, von Zürich und Bachenbülach, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3584301, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schlossfabrik Heusser AG, in Wynau, CHE-107.535.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, Publ. 1835843).
Statutenänderung:
07.06.2017.
Domizil neu:
Murgsstrasse 11, 4853 Murgenthal.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Schlössern und Metallwaren. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 08.11.1993: von Margrit Maag-Heusser, in Langenthal 149 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 der 'Schlossfabrik Heusser AG', in Obermurgenthal (Gemeinde Wynau), zum Preis von CHF 1'510'860, wofür insgesamt 100 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben werden und der Sacheinlegerin zudem CHF 49'000 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden. CHF 1'361'860 werden in den Büchern der Gesellschaft als offene Reserven gutgeschrieben.]. [Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: gemäss Sachübernahmevertrag vom 08.11.1993: von Max Adolf Heusser, in Obermurgenthal (Gemeinde Wynau), 151 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 der 'Schlossfabrik Heusser AG', in Obermurgenthal (Gemeinde Wynau), zum Preis von insgesamt höchstens CHF 3'350'000.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Stephan Walter Max, von Zürich und Bachenbülach, in Murgenthal (Wynau), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Maag-Heusser, Margrit, von Zürich und Bachenbülach, in Langenthal, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Kummer Treuhand AG (CHE-107.149.885), in Langenthal, Revisionsstelle [bisher: Jörg & Kummer AG].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.