Reports for Royal Navigator AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Royal Navigator AG
- Royal Navigator AG is active in the industry «Passenger and cargo transportation by ship (non-maritime)» and is currently active. The legal headquarters are in Möhlin.
- Royal Navigator AG has 4 persons entered in its management.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 08.06.2022.
- The company is registered in the commercial register AG under the UID CHE-420.735.673.
- BL Cruise Invest AG, Persch River Boat Advice & Fiber Consultant, Royal Crown AG are registered at the same address.
Management (4)
newest board members
Dirk Jan Willem van Schie,
Gijsbert Schot,
Ursula Reichlin-Jüstrich,
Patrick Reichlin
newest authorized signatories
Commercial register information
Entry in the commercial register
11.02.2020
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Möhlin
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-270.3.016.011-1
UID/VAT
CHE-420.735.673
Sector
Passenger and cargo transportation by ship (non-maritime)
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Reederei, insbesondere den Betrieb von eigenen und fremden Passagierschiffen, sowie das Leasing und die Vercharterung von Schiffen. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Schiffen und allen damit verbundenen Dienst- und Nebenleistungen, wie z.B. das Catering. Die Gesellschaft kann gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG | Basel | 14.02.2020 | 13.10.2020 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Royal Navigator AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005490624, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Royal Navigator AG, in Möhlin, CHE-420.735.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012921). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Schie, Dirk Jan Willem, niederländischer Staatsangehöriger, in Oegstgeest (NL), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichlin, Ursula, von Ingenbohl, in Möhlin, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schot, Gijsbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Oegstgeest (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005012921, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Royal Navigator AG, bisher in Basel, CHE-420.735.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2020, Publ. 1004999669).
Statutenänderung:
08.10.2020.
Sitz neu:
Möhlin.
Domizil neu:
Zeiningerstrasse 13, 4313 Möhlin.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchmüller, Daniel, von Basel, in Strengelbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichlin, Ursula, von Ingenbohl, in Möhlin, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Reichlin, Patrick, von Ingenbohl, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005012814, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Royal Navigator AG, in Basel, CHE-420.735.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2020, Publ. 1004999669). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Möhlin im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.