Address
Friedrichshafnerstrasse 51
8590 Romanshorn
Reports for Roldag, Romanshorner Lagerhaus und Dienstleistungs AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Roldag, Romanshorner Lagerhaus und Dienstleistungs AG
- Roldag, Romanshorner Lagerhaus und Dienstleistungs AG has its legal headquarters in Romanshorn and is active. It operates in the sector «Warehousing and logistics».
- The management consists of 8 persons. The company was founded on 21.12.1982.
- The company has last changed their commercial register entry on 19.01.2024, under «Notifications» you will find all changes.
- The company is registered in the commercial register of the Canton of TG under the UID CHE-104.053.929.
- Companies with the same address as Roldag, Romanshorner Lagerhaus und Dienstleistungs AG: Homeware AG, LOHNKE LEDER und TEXTIL, Moralii Interior Design GmbH.
Management (8)
newest board members
Yves Peter Bosshart,
Dominic Gregor Meyerhans,
Daniel Urs Erismann,
Fortunat Schmid,
Christian Isler
newest authorized signatories
Yves Peter Bosshart,
Beat Läderach,
Thomas Gisler,
Dominic Gregor Meyerhans,
Daniel Urs Erismann
Commercial register information
Entry in the commercial register
21.12.1982
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Romanshorn
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.3.007.624-4
UID/VAT
CHE-104.053.929
Sector
Warehousing and logistics
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Bau und Betrieb von Lagersilos für Getreide und Futtermittel, von Lagerhäusern für Kaufmannsgüter, von Mehrzweckbauten für die Boots- und Motorfahrzeugeinstellung, eines Bootshafens. Damit verbunden ist das Angebot diesbezüglicher Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen; sie kann nicht nur Grundstücke erwerben und veräussern, sondern auch für die Lagerung und Spedition von Gütern geeignete Bauten erstellen oder kaufen, um sie an Dritte zu vermieten oder zu verkaufen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Thalmann Treuhand AG | Weinfelden | 19.01.2024 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 10.01.2002 | 18.01.2024 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Roldag, Romanshorner Lagerhaus und Dienstleistungs AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005939231, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Roldag, Romanshorner Lagerhaus und Dienstleistungs AG, in Romanshorn, CHE-104.053.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005636280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Bruno, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshart, Yves, von Fischingen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle;
Gisler, Thomas, von Flüelen, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Läderach, Beat, von Worb, in Humlikon (Andelfingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: HR02-1005636280, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Roldag, Romanshorner Lagerhaus und Dienstleistungs AG, in Romanshorn, CHE-104.053.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005249127). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Peter, von Rickenbach ZH, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neff, Dr. Markus, von Appenzell, in Frasnacht (Arbon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Fortunat, von Bergün/Bravuogn und Lüen, in Weinfelden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isler, Christian, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Meyerhans, Dominic, von Weinfelden und Amlikon-Bissegg, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: HR02-1005249127, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Roldag, Romanshorner Lagerhaus und Dienstleistungs AG, in Romanshorn, CHE-104.053.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2019, Publ. 1004769292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Erwin, von Egnach, in Arbon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Thomas, von Flüelen, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.