Reports for Quellacasa GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Quellacasa GmbH
- Quellacasa GmbH has its legal headquarters in Dallenwil, is active and operates in the sector «Architectural and engineering activities».
- The management consists of 2 persons. The company was founded on 06.07.2015.
- The company has last modified its commercial register entry on 12.01.2017. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- Quellacasa GmbH is registered in the Canton of NW under the UID CHE-415.063.282.
Commercial register information
Entry in the commercial register
06.07.2015
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Dallenwil
Commercial Registry Office
NW
Commercial register number
CH-150.4.004.770-5
UID/VAT
CHE-415.063.282
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Bau und Innenarchitektur, insbesondere Bauleitung und Baurenovationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Other company names
Past and translated company names
- Quellacasa Sàrl
- Quellacasa Sagl
- Quellacasa Ltd liab. Co
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Quellacasa GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3278501, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Quellacasa GmbH, in Dallenwil, CHE-415.063.282, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, Publ. 2259757).
Statutenänderung:
04.01.2017.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Bau und Innenarchitektur, insbesondere Bauleitung und Baurenovationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Thomas Andreas, von Biel/Bienne, in Vully-les-Lacs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Yvonne Beatrice, von Biel/Bienne, in Vully-les-Lacs, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2259757, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Quellacasa GmbH (Quellacasa Sàrl) (Quellacasa Sagl) (Quellacasa Ltd liab. Co), in Dallenwil, CHE-415.063.282, Haltenstrasse 20, 6383 Dallenwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.06.2015.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Bau und Innenarchitektur, insbesondere Bauleitung und Baurenovationen;
Anbieten von Beratungen sowie Planung von Ofen- und Kaminbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 26.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kohler, Thomas Andreas, von Biel/Bienne, in Vallamand (Chancy), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kohler, Bernhard, von Biel/Bienne, in Dallenwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kohler, Yvonne Beatrice, von Biel/Bienne, in Vallamand (Chancy), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.