Reports for Quali-Nurse GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Quali-Nurse GmbH
- Quali-Nurse GmbH has its legal headquarters in Gränichen and is active. It is a Limited liability company and active in the industry «Operation of general healthcare facilities».
- Quali-Nurse GmbH was founded on 18.08.2023.
- The company has last changed their commercial register entry on 03.09.2024, under «Notifications» you will find all changes.
- Quali-Nurse GmbH is registered in the Canton of AG under the UID CHE-238.212.913.
Commercial register information
Entry in the commercial register
18.08.2023
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Gränichen
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-400.4.453.435-7
UID/VAT
CHE-238.212.913
Sector
Operation of general healthcare facilities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen sowie die Vermittlung und den Verleih von Personal, insbesondere für medizinische und pflegerische Berufe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Quali-Nurse GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006120668, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Quali-Nurse GmbH, in Gränichen, CHE-238.212.913, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005822209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thaler, Daniel Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: in Buchs (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00].
Publication number: HR01-1005822209, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Quali-Nurse GmbH, in Gränichen, CHE-238.212.913, Quellstrasse 5, 5722 Gränichen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen sowie die Vermittlung und den Verleih von Personal, insbesondere für medizinische und pflegerische Berufe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.08.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Thaler, Daniel Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Müller, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.