Reports for Prétat Immobilien SA
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Prétat Immobilien SA
- Prétat Immobilien SA has its legal headquarters in Bellach and is active. It is a Company limited by shares (AG) and active in the industry «Management of real estate portfolio properties».
- Prétat Immobilien SA was founded on 15.01.1958.
- The company has last modified its commercial register entry on 15.11.2018. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company Prétat Immobilien SA is registered under the UID CHE-102.207.995.
- EAB Latech GmbH, Falk, Innenausbau und Bodenbeläge, InnoThom GmbH have the same address as Prétat Immobilien SA.
Management (4)
newest board members
newest authorized signatories
Chantal Prétat,
Michèle Prétat,
Otto Rodolfo Lanz,
Ursula Prétat
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.01.1958
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Bellach
Commercial Registry Office
SO
Commercial register number
CH-255.3.000.233-9
UID/VAT
CHE-102.207.995
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erwerb, Halten und Verkaufen von Immobilien, deren Bewirtschaftung und damit zusammenhängende Dienstleistungen, im Weiteren An- und Verkauf von Maschinen sowie Herstellung und Vertrieb von Präzisionsteilen aller Art. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Langenthal | 31.05.2007 | 30.06.2014 | |
Ernst & Young AG | Bern | <2004 | 30.05.2007 |
Other company names
Past and translated company names
- Louis Prétat SA in Nachlassliquidation
- Louis Prétat SA
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Prétat Immobilien SA
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004498466, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Prétat Immobilien SA, in Bellach, CHE-102.207.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, Publ. 2267979).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prétat, Chantal, von Bellach, in Bellach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prétat, Michèle, von Bellach, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2267979, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Prétat Immobilien SA, in Bellach, CHE-102.207.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, Publ. 1584561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prétat, Kuno, von Bellach, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Otto, von Rohrbach, in Selzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prétat, Ursula, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prétat, Michèle, von Bellach, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prétat, Chantal, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1584561, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Louis Prétat SA, in Bellach, CHE-102.207.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1321601).
Statutenänderung:
23.06.2014.
Firma neu:
Prétat Immobilien SA.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verkaufen von Immobilien, deren Bewirtschaftung und damit zusammenhängende Dienstleistungen, im Weiteren An- und Verkauf von Maschinen sowie Herstellung und Vertrieb von Präzisionsteilen aller Art. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 20.04.1990 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Vertrag mit der Einzelfirma 'Henri Louis Prétat'.
in Bellach:
Aktiven: CHF 2'739'763.21 (inkl. GB Bellach Nr. 422);
Passiven: CHF 1'786'792.50;
Uebernahmepreis: CHF 952'970.71, wovon CHF 800'000.-- an das Aktienkapital angerechnet und CHF 152'970.71 als Forderung gutgeschrieben wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die letzte der Gesellschaft mitgeteilte Wohnadresse oder durch elektronische Post (E-Mail). Mit Erklärung vom 23.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller + Partner AG, in Langenthal, Revisionsstelle;
Prétat, Roland, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Otto, von Rohrbach, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.