Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Personalfürsorgestiftung der Korporationsgemeinde der Stadt Luzern
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
16.06.1979
Deletion from the commercial register
16.03.2021
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Luzern
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.7.007.515-0
UID/VAT
CHE-109.776.478
Sector
Operation of an pension fund
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Vorsorge für die Mitarbeiter (Arbeitnehmer, Beamte, Verwalter usw.) der Korporationsgemeinde der Stadt Luzern und ihr nahestehenden Körperschaften oder Unternehmungen sowie für deren Angehörigen und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod sowie deren Unterstützung in Notlagen wie Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit; Zuwendungen an andere, dem Stiftungszweck dienende, steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen, denen die Korporationsgemeinde oder ihr nahestehende Körperschaften oder Unternehmungen angeschlossen sind, oder die von diesen errichtet wurden; insbesondere können Arbeitgeberbeiträge der Korporationsgemeinde oder der ihr nahestehenden Körperschaften oder Unternehmungen finanziert werden.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG | Kriens | 15.02.2006 | 15.03.2021 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Personalfürsorgestiftung der Korporationsgemeinde der Stadt Luzern
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005124769, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Personalfürsorgestiftung der Korporationsgemeinde der Stadt Luzern, in Luzern, CHE-109.776.478, Stiftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3197881). Mit Verfügung vom 12.08.2020 hat die Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) festgestellt, dass die Stiftung aufgehoben ist. Sie ist daher im Handelsregister zu löschen.
Publication number: 3197881, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Personalfürsorgestiftung der Korporationsgemeinde der Stadt Luzern, in Luzern, CHE-109.776.478, Stiftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2013, Publ. 7010318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muth, Gustav (Arbeitgebervertreter), von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Armin (Arbeitnehmervertreter), von Hitzkirch und Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Meyer, Armin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG (CHE-105.808.783), in Kriens, Revisionsstelle [bisher: Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens (CH-100.3.004.593-1)].
Publication number: 7010318, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Personalfürsorgestiftung der Korporationsgemeinde der Stadt Luzern, in Luzern, CH-100.7.007.515-0, Stiftung (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2009, S. 13, Publ. 5377298).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnieper, Dino, von Luzern, in Luzern (Arbeitgebervertreter), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muth, Gustav (Arbeitgebervertreter), von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.