Reports for Obersee Metallbau GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Obersee Metallbau GmbH
- Obersee Metallbau GmbH with its legal headquarters in Wollerau is a Limited liability company from the sector «Production of metal goods». Obersee Metallbau GmbH is active.
- Obersee Metallbau GmbH was founded on 29.08.2013.
- The commercial register entry of the company was last modified on 09.08.2016. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- The UID registered in the commercial register of SZ is CHE-351.424.168.
- On the same address there are 12 other active companies registered. These include: 7Days Switzerland GmbH, AUTOHILFE ZÜRISEE AG, Carklinik AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
29.08.2013
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Wollerau
Commercial Registry Office
SZ
Commercial register number
CH-130.4.019.827-6
UID/VAT
CHE-351.424.168
Sector
Production of metal goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Betrieb eines Metallbau-Unternehmens sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Obersee Metallbau GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2994935, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Obersee Metallbau GmbH, in Wollerau, CHE-351.424.168, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1057829).
Statutenänderung:
03.08.2016. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüttimann, Peter Michael, von Galgenen, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiestand, Tobias, von Freienbach, in Glarus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Altendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 1057829, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Obersee Metallbau GmbH, in Wollerau, CH-130.4.019.827-6, Fürtistrasse 11, 8832 Wollerau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.08.2013.
Zweck:
Betrieb eines Metallbau-Unternehmens sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.8.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hiestand, Tobias, von Freienbach, in Altendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rüttimann, Peter Michael, von Galgenen, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.