Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Nidwaldner Kantonalbank, Filiale Hergiswil
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
16.08.1961
Deletion from the commercial register
06.10.2008
Legal form
Branch with head office in Switzerland
Legal headquarters of the company
Hergiswil (NW)
Commercial Registry Office
NW
Commercial register number
CH-150.9.000.059-4
UID/VAT
CHE-379.798.078
Sector
no information known
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Nidwaldner Kantonalbank, Filiale Hergiswil
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4677786, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Nidwaldner Kantonalbank, Filiale Hergiswil, in Hergiswil NW, CH-150.9.000.059-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2008, S. 9, Publ. 4340594).
mit Hauptsitz in:
Stans. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Publication number: 4340594, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Nidwaldner Kantonalbank, Filiale Hergiswil, in Hergiswil NW, CH-150.9.000.059-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2006, S. 8, Publ. 3376552).
mit Hauptsitz in:
Stans.
Firma Hauptsitz:
Nidwaldner Kantonalbank (CH-150.8.000.001-2).
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Beginn: 27.04.1879].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Eingetragen im HRG am HS: 30.03.1883].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck Hauptsitz gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Marlise Gisler, Leo Wolfisberg und Armin Murer sind aus dem Bankrat ausgeschieden, ihre Unterschriften sind erloschen.] [Die Prokura von Christian Zurfluh ist erloschen.] [Weitere gestrichene Personalangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Dr. Viktor, von Eisten, in Stans, Präsident des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bünter, Adrian, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frank, Urs, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Krummenacher, Hanspeter, von Entlebuch, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
May, Ernst, von Gersau, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien;
Murer, Roland, von Beckenried, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien;
Odermatt, Christian, von Dallenwil, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien;
Truttmann, Anita, von Seelisberg, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Truttmann, Markus, von Bauen, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Waser, Alois, von Wolfenschiessen, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien;
Waser, Peter, von Engelberg, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyrsch, Armin, von Buochs, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien;
Christen, Roland, von Wolfenschiessen, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grünenfelder, Markus, von Vilters-Wangs, in Buochs, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Martin, von Buochs, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bircher, André, von Stansstad, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Christen, Erich, von Wolfenschiessen, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walcher, Hans Peter, von Ennenda und Glarus, in Wolfenschiessen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Häfliger, Urs, von Gelfingen, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien;
Amstad, Samuel, von Beckenried, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Holzen, Marcel, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmermann, Max, von Ennetbürgen, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frank, Markus, von Ennetbürgen, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien;
Studer, Andreas, von Escholzmatt und Schüpfheim, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frank, Andreas, von Rickenbach LU, in Luzern, Mitglied des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Marlise, von Spiringen und Beckenried, in Oberdorf NW, Mitglied des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfisberg, Leo, von Neuenkirch, in Stans, Mitglied des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelberger, René, von Stansstad, in Stansstad, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Ernst, von Buochs, in Buochs, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattle, Andreas, von Oberriet SG, in Stansstad, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Konrad, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gander, Guido, von Beckenried, in Ennetmoos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Murer, Armin, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, René, von Dallenwil, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Waser, Christian, von Engelberg, in Ennetbürgen, Mitglied des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Alois, von Lungern, in Ennetbürgen, Vizepräsident des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salathe, Eric, von Arisdorf, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien;
Genhart, Herbert, von Sempach, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schrägle, Sandra, von Rapperswil BE, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bieri, Rudolf, von Flühli, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Isenegger, Marco, von Römerswil, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zurfluh, Christian, von Erstfeld, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3376552, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Nidwaldner Kantonalbank, Filiale Hergiswil, in Hergiswil NW, CH-150.9.000.059-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2006, S. 11, Publ. 3216454).
mit Hauptsitz in:
Stans.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Rudolf, von Flühli, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Stansstad];
Isenegger, Marco, von Römerswil, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hergiswil NW];
Zurfluh, Christian, von Erstfeld, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Altdorf UR].