Reports for mora
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout mora
- mora has its legal headquarters in Ittigen, is active and operates in the sector «Other social services».
- The management of the organization mora consists of 2 persons. The foundation of the organization took place on 16.02.2021.
- The most recent commercial register change was made on 23.12.2022. You can find all changes under «Notifications».
- The organization mora is registered under the UID CHE-452.282.894.
Management (2)
newest members of the committee
newest authorized signatories
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
16.02.2021
Legal form
Association
Legal headquarters of the company
Ittigen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.6.084.493-6
UID/VAT
CHE-452.282.894
Sector
Other social services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Der Verein bietet Personen in herausfordernden Lebenssituationen sozialintegrative, inklusive, lösungs- und subjektorientierte Begleitung für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben. Der Verein lässt den Menschen als systemrelevanten Faktor wachsen und bietet Entwicklungsräume an, in denen soziale und individuelle Vielfalt nicht als Störfaktor, sondern als Dispositionen einer diversen Gesellschaft angesehen werden. Der Verein arbeitet mit Kooperationspartner aus dem sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontext zusammen und ermöglicht daraus resultierend, konkrete situativ ausgerichtete Bildungs-, Arbeits- und Wohnangebote. Ferner bietet der Verein unterstützend systemische Beratung und Coaching an. Zudem kann der Verein Immobilien erwerben, verwalten, vermieten und veräussern. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke, ist nicht gewinnorientiert sowie konfessionell und politisch neutral.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: mora
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005637023, Commercial Registry Office Berne, (36)
mora, in Ittigen, CHE-452.282.894, Verein (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Funke, Andrea Franziska, von Bern, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Erich, von Heimiswil, in Niedermuhlern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005105221, Commercial Registry Office Berne, (36)
mora, in Ittigen, CHE-452.282.894, Niesenweg 8, 3063 Ittigen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
09.02.2021.
Zweck:
Der Verein bietet Personen in herausfordernden Lebenssituationen sozialintegrative, inklusive, lösungs- und subjektorientierte Begleitung für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben. Der Verein lässt den Menschen als systemrelevanten Faktor wachsen und bietet Entwicklungsräume an, in denen soziale und individuelle Vielfalt nicht als Störfaktor, sondern als Dispositionen einer diversen Gesellschaft angesehen werden. Der Verein arbeitet mit Kooperationspartner aus dem sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontext zusammen und ermöglicht daraus resultierend, konkrete situativ ausgerichtete Bildungs-, Arbeits- und Wohnangebote. Ferner bietet der Verein unterstützend systemische Beratung und Coaching an. Zudem kann der Verein Immobilien erwerben, verwalten, vermieten und veräussern. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke, ist nicht gewinnorientiert sowie konfessionell und politisch neutral.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Spenden, Legate und Zuwendungen von Dritten, insbesondere von Behörden, Gesellschaften und Vereinigungen.
Eingetragene Personen:
Van der Stad, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Ittigen, Präsident des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Funke, Andrea Franziska, von Bern, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.