Reports for Purpur Lab GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Purpur Lab GmbH
- Purpur Lab GmbH with its legal headquarters in Zug is a Limited liability company from the sector «Services regarding management consulting». Purpur Lab GmbH is active.
- The management of the company Purpur Lab GmbH consists of 5 persons.
- The company has last modified its commercial register entry on 05.09.2024. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company Purpur Lab GmbH is registered under the UID CHE-325.916.626.
- On the same address as Purpur Lab GmbH there are 108 other active companies registered. These include: ADIGA EUROPA AG, Aglobis AG, Alpplan Zug AG.
Management (5)
Executive board
newest authorized signatories
Jaron Matzinger,
Constantino Amoros,
Patrick Oliver Matzinger,
Ramon Olivier Stoffel
Commercial register information
Entry in the commercial register
19.10.2022
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Zug
Commercial Registry Office
ZG
Commercial register number
CH-170.4.020.090-4
UID/VAT
CHE-325.916.626
Sector
Services regarding management consulting
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens im Unternehmens- und ICT-Bereich, namentlich die Entwicklung, die Vermarktung und den Vertrieb von Softwareprogrammen, Anwendungen (Apps) und künstlicher Intelligenz. Der Zweck umfasst den Erwerb und Betrieb von Servern, Softwaremodulen und weiteren ICT Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Kooperationen eingehen, Zweitniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- minced.ai GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Purpur Lab GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006122507, Commercial Registry Office Zug, (170)
minced.ai GmbH, in Baar, CHE-325.916.626, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769188).
Statutenänderung:
15.07.2024.
Firma neu:
Purpur Lab GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grienbachstrasse 17, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krug, Leon, von Urdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Purpur Ventures AG (CHE-448.934.015), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Matzinger, Jaron, von Rafz, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Ramon Olivier, von Raron, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 92 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Matzinger, Patrick Oliver, von Rafz, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amoros, Constantin, von Gossau (SG), in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005769188, Commercial Registry Office Zug, (170)
minced.ai GmbH, in Baar, CHE-325.916.626, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2022, Publ. 1005589204).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoffel, Ramon, von Raron, in Baar, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 92 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Amoros, Constantin, von Gossau (SG), in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krug, Leon, von Urdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005589204, Commercial Registry Office Zug, (170)
minced.ai GmbH, in Baar, CHE-325.916.626, Winzrüti 29C, 6319 Allenwinden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens im Unternehmens- und ICT-Bereich, namentlich die Entwicklung, die Vermarktung und den Vertrieb von Softwareprogrammen, Anwendungen (Apps) und künstlicher Intelligenz. Der Zweck umfasst den Erwerb und Betrieb von Servern, Softwaremodulen und weiteren ICT Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Kooperationen eingehen, Zweitniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 15.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stoffel, Ramon, von Raron, in Baar, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krug, Leon, von Urdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.