Reports for MILLE SAVEURS GMBH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout MILLE SAVEURS GMBH
- MILLE SAVEURS GMBH in Oberburg is a Limited liability company from the sector «Operation of restaurants». MILLE SAVEURS GMBH is active.
- There are 2 active persons registered in the management.
- The last commercial register change was made on 15.12.2021. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The company MILLE SAVEURS GMBH is registered under the UID CHE-254.684.067.
Commercial register information
Entry in the commercial register
25.06.2020
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Oberburg
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.4.081.857-3
UID/VAT
CHE-254.684.067
Sector
Operation of restaurants
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Catering-Service der gehobenen Gastronomie, die Führung von Restaurationsbetrieben, Bars und Kantinen und der Handel mit Gütern der Gastronomie, Lebensmitteln und Delikatessen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- MILLE SAVEURS LTD LIAB. CO
- MILLE SAVEURS SAGL
- MILLE SAVEURS SARL
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: MILLE SAVEURS GMBH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005357452, Commercial Registry Office Berne, (36)
MILLE SAVEURS GMBH, in Oberburg, CHE-254.684.067, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 28.08.2020, Publ. 1004966686).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abplanalp, Franziska, von Meiringen, in Sigriswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aebi, Désirée Jessica, von Oberburg, in Sigriswil, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walliser, Dieter, von Dornach, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Walliser, Séverine Daiana, von Dornach, in Bern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004966686, Commercial Registry Office Berne, (36)
MILLE SAVEURS GMBH, in Oberburg, CHE-254.684.067, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923712).
Domizil neu:
Ziegelgutstrasse 12, 3414 Oberburg.
Publication number: HR01-1004923712, Commercial Registry Office Berne, (36)
MILLE SAVEURS GMBH (MILLE SAVEURS SARL) (MILLE SAVEURS SAGL) (MILLE SAVEURS LTD LIAB. CO), in Oberburg, CHE-254.684.067, Ziegelgutstrasse 30, 3414 Oberburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2020.
Weitere Adressen:
Hardeggerstrasse 30, 3008 Bern.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Catering-Service der gehobenen Gastronomie, die Führung von Restaurationsbetrieben, Bars und Kantinen und der Handel mit Gütern der Gastronomie, Lebensmitteln und Delikatessen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 19.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Walliser, Dieter, von Dornach, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Abplanalp, Franziska, von Meiringen, in Sigriswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aebi, Désirée Jessica, von Oberburg, in Sigriswil, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Walliser, Séverine Daiana, von Dornach, in Bern, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.