Address
c/o Johann Heinrich Wichser
Oberer Höhenweg 22
8784 Braunwald
Reports for Milchgenossenschaft Braunwald
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Milchgenossenschaft Braunwald
- Milchgenossenschaft Braunwald is a Cooperative with its legal headquarters in Braunwald. Milchgenossenschaft Braunwald belongs to the industry «Religious, political or secular associations» and is currently active.
- Milchgenossenschaft Braunwald has 3 persons entered in its management.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 20.11.2018.
- The Enterprise Identification Number of the organization Milchgenossenschaft Braunwald is the following: CHE-102.265.751.
Commercial register information
Entry in the commercial register
22.04.1965
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Glarus Süd
Commercial Registry Office
GL
Commercial register number
CH-160.5.002.613-2
UID/VAT
CHE-102.265.751
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch; Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltung von Vorträgen und Kursen; Rationelle Versorgung von Braunwald mit Milch und Milchprodukten; Führung eines Gemischtwarenladens; Vermittlung landwirtschaftlicher Bedarfsartikel.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Milchgenossenschaft Braunwald
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004501416, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Milchgenossenschaft Braunwald, in Glarus Süd, CHE-102.265.751, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, Publ. 6154662).
Domizil neu:
c/o Johann Heinrich Wichser, Oberer Höhenweg 22, 8784 Braunwald. Gemäss Erklärung vom 03.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streiff, Jakob jun., von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder Kassier;
Dürst, Balz, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Kamm, Fritz, von Glarus Nord, in Braunwald (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder Kassier;
Menzi, Jakob, von Glarus Nord, in Braunwald (Glarus Süd), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wichser, Johann Heinrich, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Rolf, von Spiringen, in Braunwald (Glarus Süd), Aktuar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Fridolin, genannt Fritz, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Kassier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schuler, Fritz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten].
Publication number: 6154662, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Milchgenossenschaft Braunwald, in Braunwald, CH-160.5.002.613-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 37 vom 25.02.1992, S. 860).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streiff, Jakob jun., von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder Kassier [bisher:von Braunwald, in Braunwald];
Kamm, Fritz, von Glarus Nord, in Braunwald (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder Kassier [bisher:von Filzbach und Mollis, in Braunwald];
Schuler, Fritz, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten [bisher:von Braunwald, in Braunwald];
Dürst, Balz, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten [bisher:von Braunwald, in Braunwald];
Menzi, Jakob, von Glarus Nord, in Braunwald (Glarus Süd), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Filzbach, in Braunwald].
Commercial Registry Office Glarus, (160)
Milchgenossenschaft Braunwald, in Braunwald (SHAB Nr.92 vom 22.4.1965, S.1246).
Aus dem Vorstand ausgeschieden sind:
Heinrich Zweifel, Präsident;
Melchior Streiff, Vizepräsident;
Jakob Streiff, Aktuar, und Balz Streiff, Kassier;
ihre Unterschriften sind erloschen.
Vorstand nun:
Jakob Streiff jun., von Braunwald, Diesbach und Betschwanden, Präsident;
Fritz Kamm, von Filzbach und Mollis, Vizepräsident;
Balz Dürst, von Braunwald, Aktuar, und Fritz Schuler, von Braunwald, Kassier, alle in Braunwald. Präsident oder Vizepräsident zeichnen kollektiv zu zweien je mit dem Aktuar oder Kassier.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.