Reports for Medical Fitness Training AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Medical Fitness Training AG
- Medical Fitness Training AG in Basel is a Company limited by shares (AG) from the sector «Sport services». Medical Fitness Training AG is active.
- Medical Fitness Training AG was founded on 06.03.2002.
- The company has last modified its commercial register entry on 18.12.2013. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company Medical Fitness Training AG is registered under the UID CHE-109.501.792.
Management (4)
newest board members
Philipp Emanuel Spreng,
Beat Baltis,
Martin Schäppi-Thommen,
Rolf Bäni
newest authorized signatories
Philipp Emanuel Spreng,
Beat Baltis,
Martin Schäppi-Thommen,
Rolf Bäni
Commercial register information
Entry in the commercial register
06.03.2002
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Basel
Commercial Registry Office
BS
Commercial register number
CH-270.4.013.084-2
UID/VAT
CHE-109.501.792
Sector
Sport services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Fitness-Centers. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern, belasten sowie verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaften in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, halten und vertreiben.
Other company names
Past and translated company names
- Medical Fitness Training GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Medical Fitness Training AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1243943, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Medical Fitness Training AG, in Basel, CHE-109.501.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2011, Publ. 6442094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Lukas, von Reinach BL und Pratteln, in Titterten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6442094, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Medical Fitness Training AG, in Basel, CH-270.4.013.084-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 9, Publ. 5702874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenk, Robert, von Basel, in Muttenz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spreng, Philipp, von Tüscherz-Alfermée, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5702874, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Medical Fitness Training GmbH, in Basel, CH-270.4.013.084-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 9, Publ. 4785236).
Statuten neu:
18.06.2010.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 244'346.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 129'896.45 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu nominal CHF 1.00.
Firma neu:
Medical Fitness Training AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Fitness-Centers. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern, belasten sowie verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaften in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, halten und vertreiben.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Soweit die Namen und Adressen der Aktionäre der Gesellschaft aus dem Aktienbuch bekannt sind, werden Mitteilungen per Brief / Fax / Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen zugestellt. In allen anderen Fällen können die Mitteilungen durch Veröffentlichung im SHAB erfolgen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltis, Beat, von Aadorf, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bäni, Rolf, von Uerkheim, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Baumann, Lukas, von Reinach BL und Pratteln, in Titterten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schäppi, Martin, von Basel und Hirzel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wenk, Robert, von Basel, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Spreng, Philipp, von Tüscherz-Alfermée, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.