Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Centramed AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
16.12.1998
Deletion from the commercial register
07.07.2023
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Basel
Commercial Registry Office
BS
Commercial register number
CH-100.3.022.037-5
UID/VAT
CHE-104.975.504
Sector
Operation of medical and dental practices
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt, eine qualitativ hochstehende medizinische Versorgung zu kostengünstigen Bedingungen anzubieten und zu fördern. Dazu betreibt sie Zentren der medizinischen Grundversorgung und medizinische Versorgungsnetzwerke nach den Prinzipien der "managed health care". Die Gesellschaft kann Zusammenarbeitsverträge mit medizinischen Leistungserbringern und Versicherern abschliessen sowie Forschungs- und Beratungstätigkeiten ausüben. Sie kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, treuhänderische Geschäfte tätigen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen aller Art beteiligen und alle Geschäfte tätigen, soweit diese zur Erreichung ihres Hauptzweckes notwendig oder nützlich sind. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an Unternehmungen beteiligen. Sie kann Verbänden und Vereinen beitreten. Im Rahmen der Verfolgung des Zwecks gemäss den vorangehenden Absätzen dieser Bestimmung unterstützt und fördert die Gesellschaft auch die Interessen der Stiftung Meconex.
Auditor
Former auditor (3)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 26.07.2012 | 06.07.2023 | |
ACT Audit & Tax AG | Zug | 31.08.2010 | 25.07.2012 | |
Ferax Treuhand AG | Zürich | 29.10.2007 | 30.08.2010 |
Other company names
Past and translated company names
- Meconex AG
- Meconex Praxis AG
- XUNDHEIT, Praxis HMO AG
- ÖKK Gesundheitspraxis HMO
- OEKK Gesundheitspraxis HMO
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Centramed AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005790006, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Centramed AG, in Basel, CHE-104.975.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776583). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Sanacare AG, in Winterthur (CHE-106.111.779), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: HR02-1005776583, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Centramed AG, in Basel, CHE-104.975.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerstner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sgura, Angela, von Riehen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Michel, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegsegger Lehmann, Dr. Ursula, von Röthenbach im Emmental, in Bülach, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jungi, Dr. Marc, von Schwarzenburg, in Wileroltigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peer, Sandro, von Scuol, in Seuzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Dr. Markus, von Walterswil (BE), in Zollikofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Heidi, von Tafers, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Alterswil, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005747387, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Centramed AG, in Basel, CHE-104.975.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2023, Publ. 1005644519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Dr. Siegfried Philipp, von Eggersriet, in Muntelier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Dr. Jürg Daniel, von Basel, in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altmann, Dr. Serge Marcel, von Glarus, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Rolf Ernst, von Zürich, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Groeneveld Meijer, Sunnie Jaye, von Ottenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krümmel, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheiber, Dr. Martha, von Schattdorf, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frühauf, Elias, von Zetzwil, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willer, Michael, von Weisslingen, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geier, Dr. Sacha Giulietta, von Basel, in Glarus Nord, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Liestal];
Dittli, Nikolai, von Gurtnellen, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Kurt, von Grabs, in Dierikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Kaspar, von Rüeggisberg, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.