Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Mattle Holding AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
15.12.2006
Deletion from the commercial register
20.06.2012
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Solothurn
Commercial Registry Office
SO
Commercial register number
CH-241.3.006.271-3
UID/VAT
CHE-113.326.687
Sector
Operation of investment companies
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Sidus Treuhand AG | Lyss | 21.12.2006 | 19.06.2012 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Mattle Holding AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6727060, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Mattle Holding AG, in Solothurn, CH-241.3.006.271-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, S. 0, Publ. 6232080). Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die 'ORTHO-TEAM Mattle AG', in Solothurn (CH-260.3.000.363-4), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publication number: 6232080, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Mattle Holding AG, in Solothurn, CH-241.3.006.271-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2006, S. 15, Publ. 3693142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattle-Rihs, Lotti, von Zürich und Oberriet SG, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattle, Alex Carl, von Zürich und Oberriet SG, in Oberdorf SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Reinhard, Andreas, von Rüegsau, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Patrick, von Grosshöchstetten, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3693142, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Mattle Holding AG, in Solothurn, CH-241.3.006.271-3, Dornacherplatz 7, 4500 Solothurn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.12.2006.
Zweck:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.--.
Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich zuzustellen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Mattle, Alex Carl, von Zürich und Oberriet SG, in Oberdorf SO, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Mattle-Rihs, Lotti, von Zürich und Oberriet SG, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sidus Treuhand AG, in Lyss, Revisionsstelle.