Reports for Lifthaus AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Lifthaus AG
- Lifthaus AG is currently active and the industry «Other construction». The legal headquarters are in Hünenberg.
- The management of the company Lifthaus AG consists of 2 persons.
- The most recent commercial register change was made on 09.11.2022. You can find all changes under «Notifications».
- The company Lifthaus AG is registered under the UID CHE-435.665.573.
Commercial register information
Entry in the commercial register
23.08.2021
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Hünenberg
Commercial Registry Office
ZG
Commercial register number
CH-170.3.046.197-4
UID/VAT
CHE-435.665.573
Sector
Other construction
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und den Handel von Personen- und Materialaufzügen und die diesbezügliche Schulung und Ausbildung, den Handel und die Entwicklung von Softwaredienstleistungen sowie die Ausführung und Montage von Personen- und Materialaufzügen und die Ausführung von weiteren Bauarbeiten und den Handel mit Waren aller Art. Zusätzlich kann die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen in den hiervor genannten Bereichen erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Lifthaus AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005600307, Commercial Registry Office Zug, (170)
Lifthaus AG, in Hünenberg, CHE-435.665.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnädig, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Stockach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burn, Jonas, von Adelboden, in Insel Reichenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005278077, Commercial Registry Office Zug, (170)
Lifthaus AG, in Hünenberg, CHE-435.665.573, Gartenstrasse 24, 6331 Hünenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und den Handel von Personen- und Materialaufzügen und die diesbezügliche Schulung und Ausbildung, den Handel und die Entwicklung von Softwaredienstleistungen sowie die Ausführung und Montage von Personen- und Materialaufzügen und die Ausführung von weiteren Bauarbeiten und den Handel mit Waren aller Art. Zusätzlich kann die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen in den hiervor genannten Bereichen erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich mit Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burn, Jonas, von Adelboden, in Insel Reichenau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gnädig, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Stockach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burn, Erwin, von Adelboden, in Adelboden, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.