Address
Zelgliackerstrasse 1
8618 Oetwil am See
Reports for Lerch Aufzüge AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Lerch Aufzüge AG
- Lerch Aufzüge AG from Oetwil am See operates in the sector «Other construction» and is active.
- The management of the company Lerch Aufzüge AG consists of 2 persons. The foundation of the company took place on 12.02.1993.
- The company has last changed their commercial register entry on 03.11.2008, under «Notifications» you will find all changes.
- The reported UID is the following: CHE-107.451.278.
- Elase GmbH, Exclusive Gardens GmbH are registered at the same address.
Commercial register information
Entry in the commercial register
12.02.1993
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Oetwil am See
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.003.447-3
UID/VAT
CHE-107.451.278
Sector
Other construction
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit Waren- und Personenaufzügen jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Schmidt Beratungen | Hinwil | <2004 | 02.11.2008 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Lerch Aufzüge AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4715404, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lerch Aufzüge AG, in Oetwil am See, CH-020.3.003.447-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.1998, S. 920).
Statutenänderung:
03.10.2008.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit Waren- und Personenaufzügen jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Walter, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmidt Beratungen, in Hinwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Andreas, von Zürich, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerch, Markus, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lerch Aufzüge AG, in Oetwil am See, Herstellung von und Handel mit Waren- und Personenaufzügen jeder Art,Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.1996, S. 6108).
Domizil neu:
Zelgliackerstrasse 1, 8618 Oetwil am See.
Ausgeschiedene Personen und erloschne Unterschriften:
Derungs Treuhandgesellschaft AG, in Rapperswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt Beratungen, in Hinwil, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lerch Aufzüge AG, in Oetwil am See, Herstellung von und Handel mit Waren- und Personenaufzügen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.38 vom 24.2.1993, S.917).
Statutenänderung:
11.9.1996.
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.100000.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.