Reports for KZS Business Services GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout KZS Business Services GmbH
- KZS Business Services GmbH is currently active and the industry «Operation of restaurants». The legal headquarters are in Hilterfingen.
- The management consists of one person. The company was founded on 05.05.2011.
- The last commercial register change was made on 29.04.2024. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The Enterprise Identification Number of the company KZS Business Services GmbH is the following: CHE-429.627.268.
- Companies with the same address as KZS Business Services GmbH: 4Promo GmbH, Ammann Globalbau AG, Barbecuebly GmbH.
Commercial register information
Entry in the commercial register
05.05.2011
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Hilterfingen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.4.050.699-6
UID/VAT
CHE-429.627.268
Sector
Operation of restaurants
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben, Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: KZS Business Services GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006019906, Commercial Registry Office Berne, (36)
KZS Business Services GmbH, in Biel/Bienne, CHE-429.627.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, S.0, Publ. 6154184).
Statutenänderung:
17.04.2024.
Sitz neu:
Hilterfingen.
Domizil neu:
Bachgasse 1, 3652 Hilterfingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karinrak, Thiravit, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schrag, Ulrich, von Wynigen, in Brügg bei Biel (Brügg), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Thomas, von Kandersteg, in Hilterfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6154184, Commercial Registry Office Berne, (36)
KZS Business Services GmbH, in Biel/Bienne, CH-036.4.050.699-6, Brunngasse 4, 2502 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.05.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben, Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zürcher, Thomas, von Kandersteg, in Hilterfingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Karinrak, Thiravit, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schrag, Ulrich, von Wynigen, in Brügg bei Biel (Brügg), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.