Reports for Kontur Projektmanagement AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Kontur Projektmanagement AG
- Kontur Projektmanagement AG is active in the industry «Architectural and engineering activities» and is currently active. The legal headquarters are in Bern.
- The management of the company Kontur Projektmanagement AG, which was founded on the 24.05.2023, consists of 9 persons.
- The last commercial register change was made on 21.11.2023. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The reported UID is CHE-480.904.985.
- Companies with an identical address: Bindschedler AG, Bruins Holding AG, Die Quelle - The Source AG.
Management (9)
newest board members
Francis André Racine,
Manuel Hutter,
Marius Philipp Scherler
newest authorized signatories
Francis André Racine,
Manuel Hutter,
Marius Philipp Scherler,
Alexandra Siegenthaler,
Fabian Gloor
Commercial register information
Entry in the commercial register
24.05.2023
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.3.094.302-8
UID/VAT
CHE-480.904.985
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Gebieten Bautreuhand, Gesamtprojektleitung, Orts-, Standort- und Arealentwicklung, Wettbewerbs- und Verfahrensbegleitung sowie Strategie- und Organisationsentwicklung und damit verbundenen weiteren Fachgebieten. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 30.05.2023 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Kontur Projektmanagement AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005889595, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kontur Projektmanagement AG, in Bern, CHE-480.904.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sciuchetti, Dario, von Calanca, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005776170, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kontur Projektmanagement AG, in Bern, CHE-480.904.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755583).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racine, Francis André, von Plateau de Diesse, in Bellmund, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hutter, Manuel, von Diepoldsau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scherler, Marius Philipp, von Köniz und Winterthur, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005755583, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kontur Projektmanagement AG, in Bern, CHE-480.904.985, Museumstrasse 10, 3005 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Gebieten Bautreuhand, Gesamtprojektleitung, Orts-, Standort- und Arealentwicklung, Wettbewerbs- und Verfahrensbegleitung sowie Strategie- und Organisationsentwicklung und damit verbundenen weiteren Fachgebieten. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 16.05.2023 und Inventar per 31.12.2022 Aktiven von CHF 1'628'937.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'528'164.69 der KONTUR PROJEKTMANAGEMENT AG (neu: Kontur Holding AG), in Bern (CHE-105.345.808), wofür 10'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Racine, Francis André, von Plateau de Diesse, in Bellmund, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Manuel, von Diepoldsau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherler, Marius Philipp, von Köniz und Winterthur, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle;
Christen, Philipp, von Willisau, in Oberkirch LU (Oberkirch), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demenga, Marisa, von Rossa, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Stefan, von Seedorf (BE), in Port, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Fabian, von Birr, in Port, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Simon, von Bubendorf und Bäretswil, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sciuchetti, Dario, von Calanca, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Alexandra, von Trub, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.