About Kembel Fashion Aktiengesellschaft
- The management has 0 active persons registered.
- The commercial register entry of the company was last modified on 31.03.2020. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
Ownership structure
Holdings
Latest notifications for Kembel Fashion Aktiengesellschaft
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2583/2020, (1)
Kembel Fashion Aktiengesellschaft in Nachtragsliquidation, in Triesen, FL-0002.008.681-1, Aktiengesellschaft. Firma bzw.
Name neu:
Kembel Fashion Aktiengesellschaft. Beendigung der Nachtragsliquidation und Abberufung des Nachtragsliquidators lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 27.02.2020.[bisher: Eröffnung der Nachtragsliquidation und Bestellung eines Nachtragsliquidators lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 05.07.2013.].
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Tschikof, lic.iur. Daniel Robert, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Nachtragsliquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 20215270, (1)
Handelsregister 21/09/2016, Kembel Fashion Aktiengesellschaft in Nachtragsliquidation, Triesen (FL-0002.008.681-1)Aktiengesellschaft Repräsentanz/Zustelladresse neu: gelöscht.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Seeger, Rudolf, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Nachtragsliquidator, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Tschikof, lic.iur. Daniel Robert, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Nachtragsliquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 20164014, (1)
Handelsregister 02/10/2013, Kembel Fashion Aktiengesellschaft in Nachtragsliquidation, Triesen (FL-0002.008.681-1)Aktiengesellschaft Firma bzw.
Name neu:
Kembel Fashion Aktiengesellschaft in Nachtragsliquidation. Eröffnung der Nachtragsliquidation und Bestellung eines Nachtragsliquidators lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 05.07.2013.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Seeger, Rudolf, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Nachtragsliquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].