Reports for Jordi + Partner AG dipl. Architekten ETH/SIA
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Jordi + Partner AG dipl. Architekten ETH/SIA
- Jordi + Partner AG dipl. Architekten ETH/SIA with its legal headquarters in Bern is a Company limited by shares (AG) from the sector «Architectural and engineering activities». Jordi + Partner AG dipl. Architekten ETH/SIA is active.
- The management consists of 7 persons. The company was founded on 01.12.1998.
- The company has last modified its commercial register entry on 31.07.2023. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company's UID is CHE-102.569.843.
- There are 9 other active companies registered at the same address. These include: Aegertenhof AG, Immobiliengesellschaft Sprünglistrasse AG, Jordi Architekten AG.
Management (7)
newest board members
Matthias Wenger,
Philippe Bernard Rosat,
Patrick Michael Jordi,
Roland Marcus Jordi,
Markus Grundmann
newest authorized signatories
Matthias Wenger,
Stefan Weibel,
Marcel Wüthrich,
Philippe Bernard Rosat,
Patrick Michael Jordi
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
01.12.1998
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-035.3.020.120-5
UID/VAT
CHE-102.569.843
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Planungs-, Architektur- und Bauarbeiten einschliesslich Inneneinrichtungen im In- und Ausland sowie die Beratung in Organisations- und Baufragen. Die Gesellschaft bezweckt ferner Projektentwicklung von Immobilienprojekten jeglicher Art. Sie kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen errichten, erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann ausserdem alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Dialog Treuhand AG | Bern | <2004 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Jordi + Partner AG dipl. Architekten ETH/SIA
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005807162, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jordi + Partner AG dipl. Architekten ETH/SIA, in Bern, CHE-102.569.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2022, Publ. 1005474071).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Matthias, von Uetendorf, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005474071, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jordi + Partner AG dipl. Architekten ETH/SIA, in Bern, CHE-102.569.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Stefan, von Kleindietwil, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Stefan, von Bern, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005060712, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jordi + Partner AG dipl. Architekten ETH/SIA, in Bern, CHE-102.569.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, S.0, Publ. 2326005).
Statutenänderung:
16.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Planungs-, Architektur- und Bauarbeiten einschliesslich Inneneinrichtungen im In- und Ausland sowie die Beratung in Organisations- und Baufragen. Die Gesellschaft bezweckt ferner Projektentwicklung von Immobilienprojekten jeglicher Art. Sie kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen errichten, erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann ausserdem alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 24.11.1998 und Bilanz per 30.9.1998: Aktiven von CHF 673'631.65 und Passiven von CHF 323'101.15 der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma "Beat Jordi, Architekt ETH/SIA", in Bern, zum Übernahmepreis von CHF 350'530.50, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 150'530.50 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Patrick, von Bern und Wyssachen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Jordi, Patrick Michael, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Grundmann, Markus, von Bern und Kirchlindach, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Jordi, Roland, von Bern und Wyssachen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rosat, Philippe, von Bolligen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rosat, Philippe Bernard, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.