Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Jelmoli Holding AG
St. Annagasse 18
8001 Zürich
Reports for Jelmoli Services AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
11.12.2006
Deletion from the commercial register
02.07.2010
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.030.460-9
UID/VAT
CHE-113.313.420
Sector
Other Business-to-Business services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erbringen von Dienstleistungen für Gesellschaften im Bereich Einzelhandel des Jelmoli-Konzerns und für Dritte. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Other company names
Past and translated company names
- Jelmoli Services Ltd.
- Jelmoli Services SA
- Jelmoli Service AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Jelmoli Services AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5707984, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Jelmoli Services AG, in Zürich, CH-020.3.030.460-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 27, Publ. 5536156). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Jelmoli Immobilien AG, in Olten (CH-020.3.907.537-1), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 5536156, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Jelmoli Service AG, in Zürich, CH-020.3.030.460-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S. 32, Publ. 4962556).
Statutenänderung:
22.12.2009.
Firma neu:
Jelmoli Services AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Jelmoli Services SA) (Jelmoli Services Ltd.).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freimüller, Martin, von Wallisellen, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wille, Dr. Uta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Heinz, von Wilderswil, in Wohlen AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bigler, Liselotte, von Worb, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eisenhut, Stefan, von Gais, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Falivene, Patrizio, von Basel, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Malina-Mitaroff, Dr. Angela, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scheiwiller, Björn, von Waldkirch, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Studer, Daniel, von Schlatt TG, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stummer, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmermann van Schouwen, Ursula, von Vitznau, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gall, Philipp, von Walenstadt, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walder, Roland, von Dietikon und Wetzikon ZH, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stalder, Franz, von Beckenried, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Markus, von Luterbach, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Peter, von Vechigen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wullschleger, Peter, von Zofingen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Bachenbülach, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4962556, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Jelmoli Service AG, in Zürich, CH-020.3.030.460-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S. 27, Publ. 4931678).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Franz, von Beckenried, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.