Address
c/o Thomas Matter
Ringstrasse 128
3951 Agarn
Reports for Ischärs Agaru
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Ischärs Agaru
- Ischärs Agaru with its legal headquarters in Agarn is a Foundation from the sector «Religious, political or secular associations». Ischärs Agaru is active.
- Ischärs Agaru has 5 persons entered in its management.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 17.05.2023.
- In the commercial register the organization Ischärs Agaru is registered under the UID CHE-112.481.701.
Management (5)
newest members of the Foundation Board
Thomas Matter,
Gregor Mounir,
Albert Tscherry,
Christian Francis Loretan
newest authorized signatories
Thomas Matter,
Gregor Mounir,
Albert Tscherry,
Christian Francis Loretan
Commercial register information
Entry in the commercial register
17.06.1994
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Agarn
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-600.7.001.631-1
UID/VAT
CHE-112.481.701
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Erhaltung geschichtlich und künstlerisch wertvoller Gebäude, Gegenstände und Unterlagen im Dorf Agarn. Die Erforschung und Pflege der Dorfgeschichte, insbesondere die Sammlung und Archivierung des für die Geschichte wertvollen Schrifttums von Abbildungen und Gegenständen aller Art. Die Förderung von Publikationen über Agarn. Die Förderung und Durchführung von kulturellen und anderen Anlässen. Der Erwerb und Verkauf von Liegenschaften, die dem Stiftungseck dienen. Kann zur Realisation von Projekten mit Partnern zusammenarbeiten. Sie arbeitet mit örtlichen und regionalen Landwirtschaftsbetrieben, Projektträger von AELR und der Kulturkommission zusammen. Kann auch Personen und Werke fördern und auszeichnen, welche für den Stiftungszweck wirken und tätig sind.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Quadis Revisionen GmbH | Leuk | 11.10.2019 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Ischärs Agaru
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005748916, Commercial Registry Office Valais, (600)
Ischärs Agaru, in Agarn, CHE-112.481.701, Stiftung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004941135).
Domizil neu:
c/o Thomas Matter, Ringstrasse 128, 3951 Agarn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dirren, Herbert, von Agarn, in Agarn, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, Guido, von Oberems, in Agarn, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Hans-Rudolf, von Staldenried, in Agarn, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathieu, Bernhard, von Albinen, in Agarn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Thomas, von Agarn, in Agarn, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mounir, Gregor, von Salgesch, in Agarn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004941135, Commercial Registry Office Valais, (600)
Ischärs Agaru, in Agarn, CHE-112.481.701, Stiftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2019, Publ. 1004736166).
Urkundenänderung:
25.11.2019. 25.05.2020.
Zweck neu:
Die Erhaltung geschichtlich und künstlerisch wertvoller Gebäude, Gegenstände und Unterlagen im Dorf Agarn. Die Erforschung und Pflege der Dorfgeschichte, insbesondere die Sammlung und Archivierung des für die Geschichte wertvollen Schrifttums von Abbildungen und Gegenständen aller Art. Die Förderung von Publikationen über Agarn. Die Förderung und Durchführung von kulturellen und anderen Anlässen. Der Erwerb und Verkauf von Liegenschaften, die dem Stiftungseck dienen. Kann zur Realisation von Projekten mit Partnern zusammenarbeiten. Sie arbeitet mit örtlichen und regionalen Landwirtschaftsbetrieben, Projektträger von AELR und der Kulturkommission zusammen. Kann auch Personen und Werke fördern und auszeichnen, welche für den Stiftungszweck wirken und tätig sind. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.]
Publication number: HR02-1004736166, Commercial Registry Office Valais, (600)
Ischärs Agaru, in Agarn, CHE-112.481.701, Stiftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2005, S.18, Publ. 2843498).
Domizil neu:
c/o Herbert Dirren, Ringstrasse 112, 3951 Agarn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meichtry, Arthur, von Leukerbad, in Agarn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dirren, Herbert, von Agarn, in Agarn, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Agarn und Bürchen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lötscher, Guido, von Oberems, in Agarn, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Hans-Rudolf, von Staldenried, in Agarn, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretan, Christian Francis, von Varen, in Ried-Brig, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathieu, Bernhard, von Albinen, in Agarn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Tscherry, Albert, von Agarn, in Agarn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Quadis Revisionen GmbH (CHE-485.142.969), in Susten (Leuk), Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.