Reports for IROC Kontaktlinsen AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout IROC Kontaktlinsen AG
- IROC Kontaktlinsen AG is a Company limited by shares (AG) with its legal headquarters in Zürich. IROC Kontaktlinsen AG belongs to the industry «Trading with various goods» and is currently active.
- The management has 2 active persons registered.
- On the 27.01.2023 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- In the commercial register the company IROC Kontaktlinsen AG is registered under the UID CHE-144.165.658.
- The address is identical with 2 other active companies. These include: IROC AG, IROC Lasercenter AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
22.02.2019
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.046.983-6
UID/VAT
CHE-144.165.658
Sector
Trading with various goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Produktion und Handel mit Kontaktlinsen, Kontaktlinsen-Pflegemitteln, Brillen, Brillengläsern, optischen Sehhilfen aller Art, optischen Geräten sowie weiteren Erzeugnissen, welche die Unternehmenstätigkeit fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: IROC Kontaktlinsen AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005662892, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IROC Kontaktlinsen AG, in Zürich, CHE-144.165.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004575601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Prof. Dr. Dr. Theo Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Dr. med. Günter Theodor Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ziörjen, Alex, von Zweisimmen, in Seon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004575601, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IROC Kontaktlinsen AG, in Zürich, CHE-144.165.658, Stockerstrasse 37, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.02.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Produktion und Handel mit Kontaktlinsen, Kontaktlinsen-Pflegemitteln, Brillen, Brillengläsern, optischen Sehhilfen aller Art, optischen Geräten sowie weiteren Erzeugnissen, welche die Unternehmenstätigkeit fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 01.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Seiler, Prof. Dr. Dr. Theo Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.