Reports for Intertrust Zug GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Intertrust Zug GmbH
- Intertrust Zug GmbH with its legal headquarters in Zug is a Limited liability company from the sector «Fiduciary services». Intertrust Zug GmbH is active.
- There are 8 active persons registered in the management.
- The commercial register entry of the company was last modified on 10.09.2024. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- Intertrust Zug GmbH is registered in the Canton of ZG under the UID CHE-115.847.299.
- On the same address there are 68 other active companies registered. These include: A-FW International Investments GmbH, Active Value Partners AG, ADA Cosmetic Holding AG.
Management (8)
newest authorized signatories
Merita Alabaku-Zeqiri,
Mustafa Ekrem Togay,
Maria Rosa Bomrad Saez,
Gian Prevost,
Claudio Helmuth Klaus Fanger
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
16.07.2010
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Zug
Commercial Registry Office
ZG
Commercial register number
CH-170.4.009.847-6
UID/VAT
CHE-115.847.299
Sector
Fiduciary services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Der Zweck der Gesellschaft ist, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Treuhandwesens, Tätigkeit als Protektor, Escrow Agent und Treuhänderin, und Übernahme von Organstellungen bei in- und ausländischen juristischen Personen; Alle Verwaltungs- und Beratungsdienste in der Schweiz und im Ausland in den Bereichen Recht, Buchhaltung, Finanzen und Steuer; Die Ausführung aller Mandate in der Schweiz und im Ausland, im wirtschaftlichen Bereich der Finanzanalyse der Organisation, der Betriebswirtschaft, der Steuern und des Rechts; Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Administration von Beteiligungen an allen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland, mit Ausnahme derer, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) verboten sind; Sie kann auch, entweder auf eigene Rechnung oder im Namen Dritter, alle finanziellen, kommerziellen oder Wertpapiertransaktionen durchführen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen, und sich in allen Formen an allen ähnlichen Unternehmen beteiligen.
Other company names
Past and translated company names
- Intertrust Suisse Trustee GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Intertrust Zug GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006125873, Commercial Registry Office Zug, (170)
Intertrust Zug GmbH, in Zug, CHE-115.847.299, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2023, Publ. 1005865453).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CSC Corporate Services (Suisse) GmbH (CHE-102.076.233), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Intertrust (Suisse) SA (CHE-102.076.233)].
Publication number: HR02-1005865453, Commercial Registry Office Zug, (170)
Intertrust Zug GmbH, in Zug, CHE-115.847.299, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2023, Publ. 1005803320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhof, Daniel, von Nusshof, in Männedorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Prevost, Gian oder Togay, Mustafa.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alabaku-Zeqiri, Merita, von Gretzenbach, in Niederhasli, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Prevost, Gian oder Togay, Mustafa;
Prevost, Gian, von Thusis, in Glarus Nord, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Togay, Mustafa oder Alabaku-Zeqiri, Merita [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Imhof, Daniel oder Togay, Mustafa];
Togay, Mustafa, französischer Staatsangehöriger, in Lancy, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Prevost, Gian oder Alabaku-Zeqiri, Merita [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Imhof, Daniel oder Prevost, Gian].
Publication number: HR02-1005803320, Commercial Registry Office Zug, (170)
Intertrust Zug GmbH, in Zug, CHE-115.847.299, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Tobias, von Zuzwil (SG), in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Imhof, Daniel oder Prevost, Gian.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Daniel, von Nusshof, in Männedorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Prevost, Gian oder Togay, Mustafa [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Brunner, Tobias oder Prevost, Gian];
Prevost, Gian, von Thusis, in Glarus Nord, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Imhof, Daniel oder Togay, Mustafa [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Brunner, Tobias oder Imhof, Daniel];
Togay, Mustafa, französischer Staatsangehöriger, in Lancy, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Imhof, Daniel oder Prevost, Gian.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.