Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Ingro Immobilien AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
17.03.2022
Deletion from the commercial register
24.06.2022
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Hergiswil (NW)
Commercial Registry Office
NW
Commercial register number
CH-150.3.477.797-3
UID/VAT
CHE-282.895.505
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art. Sie kann sich an Unternehmungen gleicher oder verwandter Art beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften an- und verkaufen sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann ferner unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere des BewG) Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Transaktionen mit oder zugunsten von verbundenen Gesellschaften, insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären und anderen Gruppengesellschaften abschliessen, auch ohne adäquate Gegenleistung. Sie kann Kredite an Gruppengesellschaften oder Sicherheiten für deren Verpflichtungen gewähren. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Ingro Immobilien AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005503799, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Ingro Immobilien AG, in Hergiswil (NW), CHE-282.895.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464554). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die BACHEM AG (CHE-110.077.298), in Bubendorf, über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publication number: HR02-1005464554, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Ingro Immobilien AG, in Hergiswil (NW), CHE-282.895.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2022, Publ. 1005432425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grogg, Dr. Peter, von Thunstetten, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grogg Hötzer, Nicole Desirée, von Thunstetten, in Sissach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Thomas, von Thundorf, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffter, Alain, von Pfeffingen, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebhart, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Michael, von Rüfenach, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005432425, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Ingro Immobilien AG, in Hergiswil (NW), CHE-282.895.505, Sonnhaldenstrasse 20, 6052 Hergiswil NW, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art. Sie kann sich an Unternehmungen gleicher oder verwandter Art beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften an- und verkaufen sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann ferner unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere des BewG) Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Transaktionen mit oder zugunsten von verbundenen Gesellschaften, insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären und anderen Gruppengesellschaften abschliessen, auch ohne adäquate Gegenleistung. Sie kann Kredite an Gruppengesellschaften oder Sicherheiten für deren Verpflichtungen gewähren. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 01.03.2022 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Breiten Immobilien AG (CHE-105.970.722), in Bubendorf, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse jedes Aktionärs.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Grogg, Dr. Peter, von Thunstetten, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grogg Hötzer, Nicole Desirée, von Thunstetten, in Sissach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.