Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for InGrid AG in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
25.07.2013
Deletion from the commercial register
27.12.2019
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Meiringen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.3.057.809-5
UID/VAT
CHE-302.183.918
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, Wartung und Vertrieb von Anlagen zur Steuerung von Energie sowie Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Past and translated company names
- InGrid Ltd in liquidation
- InGrid SA en liquidation
- InGrid AG
- InGrid Ltd
- InGrid SA
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: InGrid AG in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1004793405, Commercial Registry Office Berne, (36)
InGrid AG in Liquidation, in Meiringen, CHE-302.183.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3872685). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 3872685, Commercial Registry Office Berne, (36)
InGrid AG, in Meiringen, CHE-302.183.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, Publ. 3521233).
Firma neu:
InGrid AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(InGrid SA en liquidation) (InGrid Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ursin, Helfried Harald, genannt Max, von Unterägeri, in Meiringen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dustmann, Cord-Henrich, deutscher Staatsangehöriger, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sagno (Breggia), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3521233, Commercial Registry Office Berne, (36)
InGrid AG, in Meiringen, CHE-302.183.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1005485).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusermann, Markus, von Bern, Egliswil und Münchenbuchsee, in Kräiligen (Bätterkinden), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sahli, Christian, von Wohlen bei Bern, in Schmitten FR, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ursin, Helfried Harald, genannt Max, von Unterägeri, in Meiringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].