Reports for Immo Amstutz SA
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Immo Amstutz SA
- Immo Amstutz SA is active in the industry «Management of real estate portfolio properties» and is currently active. The legal headquarters are in Fornet-Dessous.
- The management consists of 3 persons. The company was founded on 14.06.1991.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 21.12.2023.
- The company's UID is CHE-105.794.359.
Commercial register information
Entry in the commercial register
14.06.1991
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Petit-Val
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-073.2.012.290-4
UID/VAT
CHE-105.794.359
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Überbauung und den Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Auditor
Former auditor (3)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
axalta Revisionen AG | Sutz-Lattrigen | 25.05.2022 | 04.07.2022 | |
ENGEL COPERA AG | Köniz | 09.12.2019 | 24.05.2022 | |
CTM Treuhand AG | Bern | 09.10.2014 | 08.12.2019 |
Other company names
Past and translated company names
- Fromagerie Amstutz SA
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Immo Amstutz SA
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005916694, Commercial Registry Office Berne, (36)
Immo Amstutz SA, in Petit-Val, CHE-105.794.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Bernhard, von Escholzmatt-Marbach, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005512166, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fromagerie Amstutz SA, in Petit-Val, CHE-105.794.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481476).
Statutenänderung:
27.06.2022. [gestrichen: Transformation: La société en nom collectif est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 27.06.2005 et bilan au 31.12.2004, présentant des actifs de CHF 7'951'082.85 et des passifs envers les tiers de CHF 7'751'082.85, contre attribution aux associés de 200 actions nominatives de CHF 1'000.-- entièrement libérées.]. [gestrichen: Transfert de patrimoine: selon contrat du 24.06.2015, la société a transféré des actifs pour CHF 207'870.52 et des passifs envers les tiers pour CHF 15'630.45 à la société Maison de la Tête de Moine Sàrl, à Saicourt (CHE-157.137.849).
Contre-prestation:
aucune .].
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.06.2005 und Bilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 7'951'082.85 und Fremdkapital von CHF 7'751'082.85 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wobei die Gesellschafter 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 erhalten.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 24.06.2015 Aktiven von CHF 207'870.52 und Fremdkapital von CHF 15'630.45 auf die Maison de la Tête de Moine Sàrl, in Saicourt (CHE-157.137.849).
Gegenleistung:
Keine.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 27.06.2022 und Inventar per 31.12.2021 Aktiven von CHF 4'335'307.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'872'113.31 auf die Gaudis AG (neu: Fromagerie Amstutz SA), in Beromünster (neu: in Petit-Val) (CHE-265.921.202).
Gegenleistung:
Keine.
Firma neu:
Immo Amstutz SA.
Domizil neu:
Fromagerie 46, 2717 Fornet-Dessous.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Überbauung und den Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 actions au porteur de CHF 1'000.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder durch E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Christina, de Hildisrieden, à Lenzburg, membre du conseil d'administration et déléguée, mit Einzelunterschrift;
axalta Revisionen AG (CHE-421.858.060), à Sutz (Sutz-Lattrigen), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amstutz, Menno, von Sigriswil, in Fornet-Dessous (Petit-Val), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bellelay (Saicourt), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift];
Amstutz, Daniel Christian, von Sigriswil, in Saulcy, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Amstutz, Daniel-Christian]. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache.
Publication number: HR02-1005481476, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fromagerie Amstutz SA, à Petit-Val, CHE-105.794.359, société anonyme (No. FOSC 14 du 22.01.2020, Publ. 1004811020).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), à Liebefeld (Köniz), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bachmann, Christina, de Hildisrieden, à Lenzburg, membre du conseil d'administration et déléguée, avec signature individuelle;
Jeitziner, Roland, de Naters, à Münchenbuchsee, président du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Amstutz, Daniel-Christian, de Sigriswil, à Saulcy, membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
axalta Revisionen AG (CHE-421.858.060), à Sutz (Sutz-Lattrigen), organe de révision.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.