Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
General-Guisan-Strasse 27 B
3800 Interlaken
Reports for Igora AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
29.12.1969
Deletion from the commercial register
30.12.2010
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Interlaken
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-092.3.006.570-2
UID/VAT
CHE-107.901.927
Sector
Trading in consumer goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Unterstützung und Förderung der Uhren- und Schmuck-Detailgeschäfte durch geeignete Massnahmen, wie Organisation und Durchführung des gemeinsamen Einkaufs, der gemeinsamen Herstellung und des gemeinsamen Vertriebs von Artikeln dieser Branche, durch Bildung eigener, gemeinsamer Marken, durch kaufmännische und fachliche Weiterbildung ihrer Mitglieder usw. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Lehmann AG | Bern | <2004 | 29.12.2010 |
Other company names
Past and translated company names
- Igora SA
- Igora AG in Liq.
- Igora AG in Liq
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Igora AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5968124, Commercial Registry Office Berne, (36)
Igora AG, in Interlaken, CH-092.3.006.570-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S. 5, Publ. 4809006). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Kirchhofer AG, in Interlaken (CH-092.3.001.964-1), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 4809006, Commercial Registry Office Berne, (36)
Igora AG in Liq, in Interlaken, CH-092.3.006.570-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2005, S. 4, Publ. 3085290).
Firma neu:
Igora AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Igora SA). Mit Beschluss vom 11.12.2008 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 24.10.2005 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2005 aufgelöst.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bonnet, Gil, von Le Cerneux-Péquignot, in Sierre, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator;
Nicklès, Daniel, von Bern, in Boll (Vechigen), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchhofer, Jürg, von Auenstein, in Sachseln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterseen, Präsident und Liquidator mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator];
Kirchhofer, Alexandra, von Auenstein, in Unterseen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wolf, Hans, von Grindelwald, in Därligen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 3085290, Commercial Registry Office Berne, (36)
Igora AG, in Interlaken, CH-092.3.006.570-2, Unterstützung und Förderung der Uhren- und Schmuck-Detailgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2004, S. 4, Publ. 2067746).
Firma neu:
Igora AG in Liq. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchhofer, Jürg, von Auenstein, in Unterseen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bonnet, Gil, von Le Cerneux-Péquignot, in Sierre, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nicklès, Daniel, von Bern, in Boll (Vechigen), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wolf, Hans, von Grindelwald, in Därligen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Unterseen].